Tendo presente a necessidade de prover o lugar de director regional adjunto da Direcção Regional de Educação do Algarve;
Considerando que o licenciado Eduardo Rafael do Carmo Dias é detentor do currículo académico e profissional, publicado em anexo ao presente despacho e que deste faz parte integrante, demonstrativo da competência técnica, da aptidão, experiência e formação profissional adequadas ao exercício do referido cargo:
Assim e ao abrigo do estabelecido nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 19.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção introduzida pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, e nas disposições conjugadas do n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei 213/2006, de 27 de Outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 164/2008, de 8 de Agosto, e 208/2009, de 2 de Setembro, e do n.º 2 do artigo 3.º e do artigo 9.º do Decreto Regulamentar 31/2007, de 29 de Março, determina-se:
1 - É nomeado para exercer, em comissão de serviço, o cargo de director regional adjunto da Direcção Regional de Educação do Algarve o licenciado Eduardo Rafael do Carmo Dias, professor do quadro de nomeação definitiva do 9.º grupo do 3.º CEB e
ES da EB 2, 3 D. Paio Peres Correia, Tavira.
2 - A presente nomeação produz efeitos a partir de 16 de Novembro de 2009.
24 de Novembro de 2009. - A Ministra da Educação, Maria Isabel Girão de Melo
Veiga Vilar.
Informação pessoal:
Nome: Eduardo Rafael do Carmo Dias.
Data de nascimento: 24 de Outubro de 1948.
Naturalidade: freguesia de Santiago, concelho de Tavira.Situação profissional: Professor do Quadro de Nomeação Definitiva do 9.º grupo do 3.º CEB e ES da EB 2, 3 D. Paio Peres Correia, Tavira.
Habilitações literárias:
Licenciatura em Filologia Germânica, pela Faculdade de Letras da UniversidadeClássica de Lisboa;
Curso de Ciências Pedagógicas da Faculdade de Letras da Universidade Clássica deLisboa.
Habilitações profissionais:
Estágio clássico para o 3.º grupo do 2.º ciclo do ensino básico realizado no ano lectivo de 1976-1977 na Escola Preparatória D. Afonso III, em Faro;Profissionalização para o 9.º grupo do 3.º ciclo do ensino básico e secundário concedida nos termos do Despacho 3/ME/95, de 4 de Janeiro.
Experiência profissional e cargos desempenhados:
Director Regional Adjunto da Direcção Regional de Educação do Algarve desde 1 de
Junho de 2006 até à presente data;
Membro da Comissão Paritária para acompanhamento da Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente, criado no âmbito do Memorando de entendimento assinado pelo Ministério da Educação e a Plataforma Sindical, em representação da DirecçãoRegional de Educação do Algarve;
Desde 31 de Julho de 2002 até 1 de Junho de 2006, Director de Serviços de Recursos Humanos da Direcção Regional de Educação do Algarve;Coordenador da Unidade Regional de Acompanhamento do Novo Regime de Autonomia, Administração e Gestão, criado pelo Decreto-Lei 115-A/98, de 4 de
Maio.
Membro do grupo técnico de trabalho criado pelo Despacho 18-I/ME/2000 para revisão do sistema de recrutamento e colocação dos professores e educadores;Membro do conselho consultivo da ESE de Faro. Membro do conselho consultivo da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve;
Desde 24 de Abril de 1996 até 30 de Julho de 2002, Coordenador do Centro de Área
Educativa do Algarve;
1995-1996 - presidente da comissão instaladora da Escola Básica 2, 3 de Tavira n.º 2;De 1991-1992 a 1993-1994 (inclusive) - cooperante da ESE de Faro, na prática pedagógica dos alunos da licenciatura em Professores do Ensino Básico, variante de
Português/Inglês
De 1990-1991 a 1994-1995 (inclusive) - presidente do conselho directivo da Escola C + S Dr. João Lúcio, em Bias do Sul, Fuseta, concelho de Olhão;1988-1989 e 1989-1990-presidente da comissão instaladora da Escola C + S Dr.
João Lúcio, em Bias do Sul, Fuseta, concelho de Olhão;
De 1980-1981 a 1987-1988 (inclusive) - presidente do conselho directivo da Escola
Preparatória de Tavira;
De 1977-1978 a 1979-1980 - delegado de grupo (Português/Inglês) nas EscolasPreparatórias de Tavira e Monchique.
Acções de formação mais relevantes frequentadas:1981 - cursos de formação para presidentes de conselhos administrativos e directivos, em Lisboa, promovidos pela Direcção-Geral de Pessoal, do Ministério da Educação;
1989 - acção de formação «Gestão da escola- Perspectiva sistémica», Promovida pela
ESE de Faro;
1989 - Curso de Organização e Gestão Escolar, formação contínua de professores, promovido pela Direcção-Geral dos Ensinos Básico e Secundário, orientado pela professora Dr.ª Maria de Fátima Chorão, do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências de Lisboa, na ESE de Faro;1993-1994 - curso de formação no âmbito da formação contínua- FORJA (Formação de Jovens para a Vida Activa) - Novas Tecnologias, num total de duzentas e vinte
horas, promovido pelo DEPGEF/ME;
1994 - participação no I Seminário Internacional de Gestão Escolar, realizado emVilamoura, em 6 e 7 de Dezembro.
Outros cargos desempenhados:
Vereador da Câmara Municipal de Tavira;
Membro da Assembleia Municipal de Tavira;
Membro do Conselho Municipal de Tavira;
Membro da Assembleia Distrital de Faro;
Membro da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Algarve -AMAL.
202625342