1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2, 3 e 4 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo, para exercer funções de motorista no meu gabinete, José Maria Tenreiro, assistente operacional da Câmara Municipal de Óbidos, com efeitos a 01 de dezembro de 2015.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
11 de janeiro de 2016. - O Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Amândio José de Oliveira Torres.
Nota curricular
Dados pessoais:
Nome: José Maria Tenreiro
Data de Nascimento: 13 de outubro de 1954
Carta de Condução: L-876653 0 nas Categorias: A1, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE
Habilitações Literárias e Profissionais:
2009-2011 - 9.º Ano - RVCC - Centro Novas Oportunidades do centro de formação profissional de Óbidos para o sector terciário.
14/09/2007-14/09/2012 - Certificado de aptidão profissional de motorista de táxi n.00434281/2007 - Direção-Geral do Transportes Terrestres e Fluviais
31/01/2008 - Certificado de transporte coletivo de crianças, n. 30/2008 - IMTT
27/04/2004-18/05/2004 - Certificado de Excel - CEFOSAP
29/03/2204-12/04/2004 - Certificado de Word - CEFOSAP
19/11/2003-03/12/2003 - Certificado de Informática Nível II - CEFOSAP
26/04/2005 - Certificado de Competências Básicas em Tecnologia da Informação - Espaço Internet da Câmara Municipal de Óbidos
20/10/2003-31/10/2003 - Certificado de Higiene e Segurança do Trabalho - CEFOSAP
Ação de Formação de Técnicas de Condução Avançada, na vertente Defensiva, ministrada pelo Corpo de Segurança Pessoal da Policia de Segurança Pública - Unidade Especial de Polícia.
Experiência profissional:
2009-2011 - Exerceu funções de Motorista no Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas;
2005-2009 - Exerceu funções de Motorista na Câmara Municipal de Óbidos
2004-2005 - Exerceu Funções de Motorista no Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura, do Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas;
1995-2004 - Exerceu funções de Motorista na Câmara Municipal de Óbidos
1990-1995 - Exerceu funções de Motorista de Táxi e Autocarros na Agência de Viagens Fidalguia e Presidencial Tours - Estoril
1970-1978 - Foi Cobrador/Bilheteiro na União do Sátão - Aguiar da Beira
Aptidões e competências pessoais:
Língua Materna:
Português
Outra(s) língua(s):
Inglês:
Compreensão Oral: Bom
Falar: Suficiente
Escrever: Suficiente
Aptidões e competências sociais:
Membro da Assembleia dos Bombeiros Voluntários de Penedono
Louvores:
Secretário de Estado da Agricultura, Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas
209269603