1 - Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo, para exercer as funções de secretária pessoal no meu gabinete, Maria Dulce Garcia Rodrigues, assistente técnica do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., com efeitos a 26 de novembro de 2015.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
11 de janeiro de 2016. - O Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Amândio José de Oliveira Torres.
Nota curricular
Dados pessoais:
Nome: Maria Dulce Garcia Rodrigues
Data de Nascimento: 9 de novembro de 1967
Habilitações Literárias:
12.º Ano de Escolaridade na Área de Científico-naturais
Habilitações Profissionais e Pessoais:
Cursos Profissionais:
Datilografia, Sistema Operativo MS-DOS 3.0, Lotus 123 - Folha de Cálculo, Dbase III Plus - Base de Dados, Processador de Texto "Write, Introdução à Informática e MS-DOS, WINDOWS 3.1 e WORD 2.0 para WINDOWS, WINDOWS 3.1 - Iniciação e Rede WINDOWS 95 - Iniciação e Rede, Acesso AS/400 c/ Client Access for Windows 95, Powerpoint, Smart Docs, Inglês Para Contactos Com O Público - I e II - Atender O Público, Inglês Básico I, Curso de Protocolo Protocolo I e II.
Cursos Pessoais:
Atendimento ao Público e Comportamento Profissional
Experiência profissional:
De 30/10/2015 a 25/11/2015 - Exerceu funções de Secretariado de Apoio Técnico Administrativo aos adjuntos do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Agricultura, do Ministério da Agricultura e do Mar;
De 17/07/2013 a 29/10/2015 - Exerceu funções de Secretariado de Apoio Técnico Administrativo aos adjuntos do Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura, do Ministério da Agricultura e do Mar;
De 01/01/2012 a 17/09/2013 - Exerceu funções de Secretariado de Apoio Técnico Administrativo aos adjuntos do Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura, do Ministério da Agricultura e do Mar;
De 13/07/2011 a 01/01/2012 - Exerceu funções de Secretariado de Apoio Técnico Administrativo aos adjuntos do Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura, do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território;
De 09/11/2009 a 13/07/2011 - Exerceu funções de Secretariado, Assessoria de Apoio e Arquivo, no Gabinete do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas;
De 27/06/2005 a 09/11/2009 - Exerceu funções de Apoio Administrativo, no Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional;
De 17/07/2004 a 27/06/2005 - Exerceu funções de Secretariado de Apoio aos adjuntos do Gabinete do Secretário de Estado das Florestas - do Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas;
De 31/10/2003 a 17/07/2004 - Exerceu funções de Secretariado de Apoio aos adjuntos do Gabinete do Secretário de Estado das Florestas, do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas;
De 25/08/2003 a 31/10/2003 - Exerceu funções de Secretariado ao Coordenador da Estrutura de Emergência Central e ao Encarregado de Missão, dependendo diretamente do Gabinete do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.
De 08/05/1997 até 22/08/2003 - secretariou e prestou apoio técnico-administrativo, na Divisão de Relações Públicas da Ex-Direção-Geral dos Recursos Florestais;
De 06/03/1996 até 08/05/1997 - Secretariou e prestou apoio técnico-administrativo na Divisão de Planeamento, do Ex-Instituto Florestal;
De 03/11/1987 até 05/03/1996 - Secretariou a Gestora e o Gestor do Subprograma do PEDAP - PAF - Lisboa e Vale do Tejo, da Ex-Direção-Geral das Florestas;
A 03/11/1987 - Iniciou funções como Tarefeira na Direção-Geral das Florestas; pertencendo à presente data ao Mapa de Pessoal da Autoridade Florestal Nacional, como Assistente Técnica;
209266914