Despacho 22 812/2005 (2.ª série). - Atendendo, por um lado, à relevância, no seu currículo, da experiência do exercício de cargos dirigentes ou de coordenação e, por outro, ao elevado grau de adequação da experiência profissional de que é detentora às funções a serem desempenhadas, a par da valiosa formação profissional com interesse específico para o cargo a ser provido, nomeio para o cargo de chefe de divisão de Actividades Culturais e Imagem da Reitoria da Universidade de Lisboa a licenciada Isabel Maria Maçana da Conceição Bruxo, nos termos do n.º 5 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, conjugado com o disposto no n.º 4 do artigo 37.º da Lei 51/2005, de 30 de Agosto, observado o disposto na Lei 2/2004, de 15 de Janeiro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Outubro de 2005. - O Reitor, José A. Barata-Moura.
ANEXO
Currículo académico e profissional
Nome: Isabel Maria Maçana da Conceição Bruxo.
Data de nascimento: 31 de Janeiro de 1949.
Nacionalidade: portuguesa.
Habilitações académicas - licenciatura em Economia, Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, em 1974.
Formação complementar:
Seminário de Marketing para as Artes e Cultura, Lisboa, 2004;
Université européenne d'Eté, "Les politiques culturelles à l'Université: étude comparé dans différents pays européens", Université des Sciences et Technologies de Lille/USTL Culture, 2001;
Curso de organização de programas especiais - congressos, colóquios e seminários, do IAEC, 2000;
Seminário Intermédio de Gestión de la Calidad Universitaria, 1994;
Seminário de Gestión de la Calidad Universitaria, Universidad de Barcelona, 1994;
Seminário de Gestão da Qualidade, da Associação Portuguesa para a Qualidade, Reitoria da Universidade de Lisboa, em 1994-1995;
Curso livre de pós-graduação em Recuperação do Património Arquitectónico e Urbano, Universidade de Évora, 1984;
Curso de gestão orçamental e patrimonial, Reitoria da UL, 1988;
Seminário de Especialização sobre Gestão e Planeamento Universitário, Universidade Nova de Lisboa, 1995.
Percurso profissional:
Assessora principal do quadro da Reitoria da UL - desde 1 de Maio de 1993;
Assessora - de 11 de Abril de 1988 a 30 de Abril de 1993, na Assessoria de Planeamento da Reitoria da Universidade de Lisboa;
Técnica superior principal - de 1 de Julho de 1979 a 10 de Abril de 1988, na Assessoria de Planeamento da Reitoria da Universidade de Lisboa;
Técnica de 2.ª classe, além do quadro, na Reitoria da Universidade de Lisboa, de 15 de Julho de 1976 a 31 de Maio de 1979;
Equiparada a técnica de 2.ª classe, em regime de prestação de serviço, na Direcção-Geral do Ensino Superior (MEIC) - de 1 de Abril de 1975 a 14 de Julho de 1976;
Professora provisória do 10.º grupo, na Escola Industrial e Comercial D. Luísa de Gusmão, em Lisboa - de 14 de Outubro de 1972 a 31 de Março de 1975;
Professora provisória do 6.º grupo, na Escola Industrial e Comercial do Seixal - 1971-1972.
Cargos:
Coordenadora do Gabinete de Actividades Culturais da Universidade de Lisboa - desde 11 de Dezembro de 1998;
Directora de serviços do Gabinete de Imagem, Cultura e Publicações da Universidade de Lisboa - de 29 de Abril de 1996 a 11 de Dezembro de 1998;
Coordenadora da Assessoria de Planeamento da Reitoria da Universidade de Lisboa - de 1 de Junho de 1979 a 28 de Abril de 1996;
Membro eleito do senado universitário da Universidade de Lisboa, em representação dos funcionários da Reitoria - de 1989 a 1997;
Membro da comissão coordenadora do senado - de 1989 a 1997.
Experiência de trabalho nas áreas de:
1) Gestão de serviços, recursos humanos e financeiros;
2) Gestão de espaços, equipamentos e infra-estruturas destinados a manifestações científicas e sócio-culturais;
3) Comunicação, imagem, marketing e relações com a comunicação social;
4) Produção de actividades de extensão científica e sócio-cultural;
5) Produção de cerimónias académicas;
6) Protocolo e relações públicas;
7) Patrocínios e financiamentos;
8) Promoção da abertura da universidade ao exterior;
9) Produção de publicações;
10) Planeamento e gestão de universidades - sistemas de informação e gestão de recursos humanos e financeiros.