Despacho (extracto) n.º 24 455/2004 (2.ª série). - Por despachos do presidente do conselho directivo:
De 13 de Setembro de 2004:
Mestra Anabela Salgueiro Narciso Ribeiro - contratada como assistente convidada, por um ano, com início em 15 de Setembro de 2004.
António Jorge da Costa Granjal - contratado como monitor, durante o período de 13 de Setembro de 2004 a 3 de Junho de 2005, inclusive.
De 16 de Setembro de 2004:
Mestra Maria Ferrand Amoroso Lopes - contratada como assistente convidada a tempo parcial (40%), por um ano, com início em 16 de Setembro de 2004.
De 20 de Setembro de 2004:
Mestra Ana Margarida Mascarenhas Melo, assistente estagiária - contratada como assistente, por conveniência urgente de serviço, por seis anos, com possibilidade de prorrogação por um biénio, com início em 23 de Junho de 2004, considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
De 14 de Outubro de 2004:
Licenciado João Manuel Ferreira Pita Batista Pina - contratado como monitor, durante o ano lectivo de 2004-2005, com início em 14 de Outubro de 2004 e até 3 de Junho de 2005, inclusive.
Licenciada Licínia de Lurdes Gomes Justino - contratada como monitora, durante o ano lectivo de 2004-2005, com início em 14 de Outubro de 2004 e até 3 de Junho de 2005, inclusive.
De 18 de Outubro de 2004:
Doutor Sérgio Manuel Ângelo da Cruz, assistente - contratado provisoriamente, por um quinquénio, como professor auxiliar, nos termos do n.º 2 do artigo 11.º da Lei 19/80, de 16 de Julho, com início em 14 de Setembro de 2004, considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
De 4 de Novembro de 2004:
Licenciada Ana Rita Castro Silvano Freitas Baptista, monitora - rescindido, a seu pedido, o respectivo contrato, a partir de 1 de Janeiro de 2005, inclusive.
(Não carecem de fiscalização prévia, nos termos do n.º 1 do artigo 114.º da Lei 98/97, de 26 de Agosto.)
10 de Novembro de 2004. - A Directora de Administração, Maria José Amaral Sobral.