Nos termos do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com a nova redação dada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, e na sequência do procedimento concursal aberto nos termos legalmente estabelecidos, foi nomeado, por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 20.11.2015, Helena Sofia Gomes Pereira, para o Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau para o Serviço de Pessoal e Expediente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, cuja nota curricular se anexa.
A presente nomeação acolhe a proposta do júri na ata n.º 3, que conclui que a candidata detém um relevante currículo, nomeadamente em cargos de coordenação e conhecimento da área de Recursos Humanos. Quanto à entrevista, a candidata demonstrou ter elevado nível de conhecimento e experiência na área aberta a concurso, salientando-se o facto de ter apresentado projetos de inovação para o serviço e propostas de melhoria concretas. Demonstrou poder de concretização das ideias apresentadas, bem como boa visão estratégica e capacidade de decisão, detendo, assim, competência e perfil para o cargo para o qual se abriu o presente procedimento concursal.
A presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de dezembro de 2015, conforme o n.º 10 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com a nova redação dada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro.
Nota curricular
Habilitações Literárias:
Mestrado em Contabilidade e Gestão das Instituições Financeiras, pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, do Instituto Politécnico de Lisboa;
Licenciatura em Contabilidade e Administração, pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, do Instituto Politécnico de Lisboa.
Formação Profissional:
FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública;
Frequência de vários cursos de formação na área da Gestão de Recursos Humanos (mais de 130 horas de formação).
Experiência Profissional:
De 15.03.2014 a 30.11.2015 - Dirigente Intermédio de 3.º Grau do Serviço de Pessoal e Expediente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, em regime de substituição;
De 25.02.2013 a 14.03.2014 - Nomeação como Coordenadora do Serviço de Pessoal e Expediente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa;
De 01.09.2010 a 24.02.2013 - Técnica Superior do Serviço de Pessoal e Expediente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa;
De 01.01.2009 a 31.08.2010 - Técnica Superior no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa;
De 01.02.2008 a 31.12.2008 - Encarregada de Trabalhos no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa.
23 de novembro de 2015. - O Administrador do IPL, António José Carvalho Marques.
209153465