Despacho 14 785/2004 (2.ª série). - Provimento do cargo de chefe de divisão do Departamento para a Geodesia, do Centro para a Geodesia e Cartografia, do Instituto Geográfico Português. - A fim de prover o cargo de chefe de divisão do Departamento para a Geodesia, do Centro para a Geodesia e Cartografia, do Instituto Geográfico Português, previsto no artigo 23.º do Decreto-Lei 59/2002, de 15 de Março, procedeu-se à publicação da vaga na bolsa de emprego público e num jornal de expansão nacional, de acordo com o n.º 1 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, tendo-se apresentado dois candidatos.
Ponderados os currículos profissionais e a entrevista realizada aos candidatos, nomeio, ao abrigo do n.º 3 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, a licenciada em Engenharia Geográfica Maria Helena Kol de Carvalho Santos Almeida de Melo Rodrigues chefe de divisão do Departamento para a Geodesia (DG), do Centro para a Geodesia e Cartografia, do Instituto Geográfico Português (IGP).
A engenheira Maria Helena Kol de Carvalho Santos Almeida de Melo Rodrigues é técnica superior, engenheira geógrafa principal, do quadro de pessoal do ex-IGG, actual IGP. É licenciada em Engenharia Geográfica pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Tem mais de quatro anos de vínculo à função pública. Exerceu funções ao nível de chefia de divisão durante cerca de 10 anos, respectivamente das Divisões de Geodesia Dinâmica e de Nivelamento e Gravimetria e nos últimos 2 anos do DG do Centro para a Geodesia e Cartografia do IGP ou dos seus antecessores.
A engenheira Maria Helena Kol de Carvalho Santos Almeida de Melo Rodrigues, atendendo à sua formação teórica, aos sólidos conhecimentos que dispõe no âmbito da geodesia, à extensa rede de contactos com organizações afins, portuguesas e estrangeiras, e aos inúmeros anos que tem de experiência de chefia, é a candidata mais qualificada para dirigir a referida Divisão, designadamente pela sua capacidade de liderança e para dar continuidade ao processo de reestruturação em curso.
Este despacho produz efeitos a partir de 6 de Julho de 2004.
13 de Julho de 2004. - O Presidente, Arménio dos Santos Castanheira.
Currículo abreviado
Identificação:
Nome: Maria Helena Kol de Carvalho Santos Almeida de Melo Rodrigues.
Data de nascimento: 16 de Março de 1961.
Habilitações académicas: licenciatura em Engenharia Geográfica, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em 1987.
Formação complementar: estágios no estrangeiro - estágio no CERN (Centro Europeu de Pesquisa Nuclear) sobre "Concepção, construção, observação e cálculo de microredes de alta precisão", em 1990.
Experiência profissional:
De Abril de 2002 até à presente data, ocupa o cargo de chefe de Departamento de Geodesia, do Instituto Geográfico Português (IGP);
De 10 de Março de 1997 até 31 de Março de 2002, ocupou o cargo de chefe de divisão de Nivelamento e Gravimetria, do Instituto Português de Cartografia e Cadastro;
Engenheira geógrafa principal desde 10 de Março de 1997;
De 10 de Março de 1994 até 10 de Março de 1997, ocupou o cargo de chefe de divisão de Geodesia Dinâmica, do Instituto Português de Cartografia e Cadastro (IPCC);
Do 2.º semestre de 1993 a 10 de Março de 1994, desempenhou as funções de engenheira geógrafa de 1.ª classe na Direcção de Serviços de Geodesia/ Divisão de Geodesia Dinâmica e por Satélites, do IGC;
Em 22 de Janeiro de 1993, é nomeada, por concurso, engenheira geógrafa de 1.ª classe;
Em 27 de Fevereiro de 1989, inicia a sua actividade no IGC, onde é nomeada, por concurso público, engenheira geógrafa de 2.ª classe;
Reeleita para membro vogal do conselho directivo da região sul e para coordenadora do Colégio de Engenharia Geográfica da Região Sul, da Ordem dos Engenheiros, em 2 de Abril de 2004, por um mandato de três anos;
Nomeada, por despacho do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, delegada nacional no Governing Board do ESEAS (European Sea Level Services), em 31 de Agosto de 2001;
Nomeada, por despacho do Ministro da Ciência e Tecnologia, delegada nacional do Comité de Gestão da Acção COST 40 - EOSS (European SeaLevel Observing System), em 7 de Fevereiro de 1997.
Actividade profissional:
Responsabilidade da manutenção e conservação do referencial geodésico, que inclui as seguintes redes: Rede Geodésica Nacional, Rede de Estações Permanentes GPS, Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão, Rede Gravimétrica Nacional e Rede Maregráfica, constituída pelos marégrafos de Cascais e de Lagos. Dos trabalhos desenvolvidos destacam-se: planeamento e preparação de campanhas de observação geodésica quer no continente, quer nos arquipélagos dos Açores e da Madeira; participação em campanhas internacionais de redes GPS, nomeadamente EUREF GPS 89, Campanha Ibérica GPS (Junho 1990), EUROGAUGE (Novembro 1993 e Março 1994); participação e colaboração no projecto financiado pela JNICT: "Determinação do geóide na Península Ibérica" - fases I, II e III, acordo JNICT/CSIC; estabelecimento de uma base gravimétrica para aferição de gravímetros, constituída por três estações gravimétricas absolutas; estabelecimento de bases padrão para aferição de equipamentos topográficos, segundo as normas DIN e ISO; compensação de redes de triangulação geodésica dos Açores e de Cabo Verde; construção de aplicações informáticas para cálculo topográfico e geodésico;
Apoio e orientação de estágios curriculares de alunos finalistas do curso de Engenharia Geográfica da FCUL.
Publicações: várias no domínio da gravimetria, nivelamento geométrico de alta precisão, Rede Geodésica Nacional, projectos internacionais de observação e cálculo de redes GPS e dos marégrafos de Cascais e de Lagos.