Despacho 3472/2003 (2.ª série). - O artigo 21.º da Lei 54/90, de 5 de Setembro, prevê a existência de um administrador, lugar equiparado a subdirector-geral, por força do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei 129/97, de 24 de Maio.
Assim, nos termos da alínea a) do artigo 9.º e da alínea e) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 54/90, de 5 de Setembro, e do artigo 3.º da Lei 49/99, de 22 de Junho, e considerando o curriculum vitae do candidato, em especial a experiência profissional adquirida no exercício de funções no Instituto Politécnico de Viseu, nomeio o licenciado em Direito Mário Luís Guerra de Sequeira e Cunha administrador do Instituto Politécnico de Viseu, que iniciará funções em 1 de Fevereiro de 2003.
31 de Janeiro de 2003. - O Presidente, João Pedro de Barros.
Curriculum vitae
(síntese)
Dados pessoais:
Nome - Mário Luís Guerra de Sequeira e Cunha;
Data de nascimento - 24 de Maio de 1958;
Estado civil/filhos - casado, uma filha.
Habilitações académicas:
Bacharelato em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra;
Licenciatura em Direito pela Universidade Portucalense.
Experiência profissional:
Técnico de 2.ª classe do Instituto Politécnico de Viseu, de 23 de Fevereiro de 1989 a 7 de Abril de 1993;
Chefe de repartição do Instituto Politécnico de Viseu, de 8 de Abril de 1993 a 31 de Dezembro de 1997;
Técnico superior de 1.ª classe, desde 1 de Janeiro de 1998;
Chefe de divisão e administrador do Instituto Politécnico de Viseu, em substituição;
Exerceu as funções inerentes ao cargo de administrador do Instituto Politécnico de Viseu, de Junho de 1990 a Maio de 2001.
Formação profissional - frequência de diversas acções de formação profissional no âmbito da contratação pública, gestão de recursos humanos e direito administrativo.
Outras actividades - adjunto do governador civil do distrito de Viseu e presidente da assembleia geral da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Viseu, durante quatro anos.