Despacho (extracto) n.º 18 597/2002 (2.ª série). - Por despachos do reitor da Universidade de Coimbra:
De 10 de Setembro de 2001:
Licenciado José Alberto Marques Lapa - contratado como professor auxiliar convidado a 50%, por conveniência urgente de serviço (contrato válido enquanto durar o impedimento da licenciada Maria Isabel Morais Torres, que se encontra dispensada de serviço docente, a preparar o doutoramento, ao abrigo da acção n.º 5.3 do PRODEP), com início em 10 de Setembro de 2001.
De 25 de Setembro de 2001:
Mestre Pedro Gustavo Santos Rodrigues Bizarro, assistente estagiário - contratado como assistente, por conveniência urgente de serviço, por seis anos, prorrogável por um biénio, com início em 25 de Setembro de 2001, considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
De 15 de Outubro de 2001:
António Jorge da Costa Granjal - contratado como monitor, por conveniência urgente de serviço, com início em 15 de Outubro de 2001 e validade até 15 de Julho de 2002.
João Ricardo de Oliveira Branco - contratado como monitor, por conveniência urgente de serviço, com início em 15 de Outubro de 2001 e validade até 15 de Julho de 2002.
De 29 de Outubro de 2001:
Licenciado Bruno Miguel Brás Cabral - contratado como monitor, por conveniência urgente de serviço, com início em 29 de Outubro de 2001 e validade até 15 de Julho de 2002.
De 19 de Janeiro de 2002:
Doutor Ricardo António Lopes Mendes, assistente - contratado provisoriamente por um quinquénio como professor auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com início em 19 de Janeiro de 2002, considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
De 19 de Fevereiro de 2002:
Licenciada Cristina Maria Pereira dos Santos, monitora - contratada como assistente convidada a tempo integral, por conveniência urgente de serviço (contrato válido enquanto durar o impedimento da licenciada Maria Manuela Pratas Alvarez, que se encontra dispensada de serviço docente, a preparar o doutoramento, ao abrigo da acção n.º 5.3 do PRODEP), com início em 19 de Fevereiro de 2002, considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
De 6 de Março de 2002:
Mestre Rui César do Espírito Santo Vilão, assistente estagiário - contratado como assistente, por conveniência urgente de serviço, por seis anos, prorrogável por um biénio, com início em 6 de Março de 2002, considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
De 7 de Março de 2002:
Mestra Andreia Sofia Carvalho Pereira, assistente estagiária - contratada como assistente, por conveniência urgente de serviço, por seis anos, prorrogável por um biénio, com início em 7 de Março de 2002, considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
De 12 de Março de 2002:
Doutora Maria da Piedade Simões Santana Pessoa Vaz, assistente - contratada provisoriamente por um quinquénio como professora auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com início em 12 de Março de 2002, considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
De 24 de Março de 2002:
Doutora Elsa Maria de Carvalho Gomes, assistente - contratada provisoriamente por um quinquénio como professora auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com início em 24 de Março de 2002, considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
De 4 de Abril de 2002:
Licenciado António Alberto de Faria Bettencourt, assistente estagiário - contratado como assistente, por conveniência urgente de serviço, por seis anos, prorrogável por um biénio, com início em 4 de Abril de 2002, considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
De 13 de Abril de 2002:
Mestre Jorge Nuno de Almeida e Sousa Lobo, assistente estagiário - contratado como assistente, por conveniência urgente de serviço, por seis anos, prorrogável por um biénio, com início em 13 de Abril de 2002, considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
De 30 de Abril de 2002:
Doutora Cristina Maria Moreira Monteiro Leal Canhoto, professora do quadro de nomeação definitiva na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos de Inês de Castro - contratada provisoriamente por um quinquénio como professora auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com início em 1 de Maio de 2002, considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
De 6 de Maio de 2002:
Licenciado Pedro Miguel Girão Ribeiro Melo e Faro, assistente convidado a 50% - rescindido, a seu pedido, o respectivo contrato a partir de 1 de Abril de 2002.
De 14 de Maio de 2002:
Doutor Paulo Alexandre Ferreira Simões, assistente - contratado provisoriamente por um quinquénio como professor auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com início em 14 de Maio de 2002, considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
Mestre Luís Filipe Costa Neves - prorrogado o contrato como assistente por um biénio com início em 1 de Junho de 2002.
De 17 de Maio de 2002:
Doutor Adelino Jorge Lopes Ferreira, assistente - contratado provisoriamente por um quinquénio como professor auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com início em 15 de Julho de 2002, considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
De 22 de Maio de 2002:
Doutor Armando Jorge Amaral Matias Cristóvão, assistente - contratado provisoriamente por um quinquénio como professor auxiliar, por conveniência urgente de serviço, com início em 22 de Maio de 2002, considerando-se rescindido o anterior contrato desde aquela data.
De 6 de Junho de 2002:
Licenciado António Xavier de Barros e Cunha Pereira Coutinho - contratado como assistente convidado, por conveniência urgente de serviço, por um ano, com início em 14 de Julho de 2002.
De 14 de Junho de 2002:
Mestra Maria José Lobo Antunes, assistente - rescindido, a seu pedido, o respectivo contrato a partir de 24 de Julho de 2002.
(Não carecem de fiscalização prévia, nos termos do n.º 1 do artigo 114.º da Lei 98/97, de 26 de Agosto.)
22 de Julho de 2002. - Pelo Director de Administração, a Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Maria Lídia Morão de Paiva Cardoso.