Deliberação 2201/2001. - Por deliberação de 29 de Novembro de 2001 do conselho directivo:
Maria Helena Conceição Meira Soitinho Carrilho, Francelina Maria Martinho Sequeira Sousa, Fernanda Miguel Sousa Pires Cunha dos Santos, Ermelinda Perpétua Morgado Filipe Mendes Cavaco e António Alberto Cardão, do quadro de pessoal do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social - nomeados técnicos profissionais especialistas principais do mesmo quadro, remunerados pelo escalão 5, índice 325, ficando com a presente nomeação posicionados no escalão 4, índice 345.
Felismina Ernestina Ramalho Santos Mata - remunerada pelo escalão 5, índice 325, ficando com a presente nomeação no escalão 4, índice 345. Esta funcionária, à data da entrega das candidaturas ao concurso em referência, estava afecta ao quadro de pessoal do ex-Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, por despacho do Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social de 11 de Abril de 2001. Foi transferida em lista nominativa para o quadro de pessoal do IGFSS, nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei 260/99, de 7 de Julho, com efeitos a 2 de Maio de 2001.
(Consideram-se exonerados dos lugares anteriores a partir da aceitação do novo lugar.)
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Dezembro de 2001. - O Assessor do Conselho Directivo, Rui Corrêa de Mello.