Aviso 8616/2001 (2.ª série) - AP. - Renovação de contratos de trabalho a termo certo. - Para os devidos efeitos se torna público que, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei 407/91, de 17 de Outubro, e por despacho exarado em 2 de Outubro, se procedeu à renovação dos contratos de trabalho a termo certo, com os seguintes trabalhadores:
Ana Conceição Tabanez Ferreira - cantoneiro operário, escalão 1, índice 129, com início a 12 de Novembro de 2001 até 11 de Julho de 2002.
António Oliveira Pereira - caiador, escalão 1, índice 129, com início a 12 de Novembro de 2001 até 11 de Julho de 2002.
Cristina Hortense Gonçalves Fontinha Vieira - técnico superior 2.ª classe/arquitecta, escalão 1, índice 400, com início a 7 de Novembro de 2001 até 6 de Maio de 2002.
David Alexandre Oliveira Correia - desenhador de 2.ª classe, escalão 1, índice 191, com início a 13 de Novembro de 2001 até 12 de Julho de 2002, Georgeta Dias Tomé - cantoneiro operário, escalão 1, índice 129, com início a 12 de Novembro de 2001 até 11 de Julho de 2002.
Hermínia Aurora Morais - caiador operário, escalão 1, índice 129, com início a 12 de Novembro de 2001 até 11 de Julho de 2002.
Joaquim Casimiro Ferreira - pedreiro operário, escalão 1, índice 134, com início a 6 de Novembro de 2001 até 5 de Julho de 2002.
Maria Assunção Sousa Santos Fernandes - auxiliar administrativo, escalão 1, índice 120, com início a 5 de Novembro de 2001 até 4 de Julho de 2002.
Maria Natário Ferreira Ramalho - vigilante jardins e parques infantis, escalão 1, índice 120, com início a 13 de Novembro de 2001 até 12 de Julho de 2002.
Rosabela Sofia Nunes Frade - desenhador de 2.ª classe, escalão 1, índice 191, com início a 13 de Novembro de 2001 até 12 de Julho de 2002.
[Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 3, alínea g), do artigo 114.º, da Lei 98/97, de 26 de Agosto.]
2 de Outubro de 2001. - O Presidente da Câmara, António José Ganhão.