Aviso 4613/2001 (2.ª série) - AP. - Renovação de contratos de trabalho a termo certo. - Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, publica-se, no mapa em anexo, relação dos contratos de trabalho a termo certo renovados por esta Câmara Municipal no decurso do ano de 2000, ao abrigo do artigo 20.º do mesmo diploma legal, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho.
30 de Abril de 2001. - O Presidente da Câmara, António Carlos Albuquerque Álvaro.
Renovação de contratos a termo certo
Nome do contratado .................. Categoria ......................... Período de renovação
Patrícia Ferreira Figueiredo ........ Auxiliar técnico de turismo ....... De 9 de Fevereiro a 8 de Agosto de 2000.
Adriano Francisco Silva Henriques ... Auxiliar de serviços gerais ....... De 23 de Fevereiro a 22 de Agosto de 2000.
Pedro Alexandre Faria Coelho ........ Auxiliar de serviços gerais ....... De 23 de Fevereiro a 22 de Agosto de 2000.
João Pedro Ezequiel Mendonça ........ Auxiliar de serviços gerais ....... De 23 de Fevereiro a 22 de Agosto de 2000.
José Luís Assis Bento Rijo .......... Auxiliar de serviços gerais ....... De 23 de Fevereiro a 22 de Agosto de 2000.
Nicolau da Fonseca Tomás ............ Auxiliar de serviços gerais ....... De 23 de Fevereiro a 22 de Agosto de 2000.
José Carlos Branco .................. Marceneiro operário ............... De 27 de Abril a 26 de Julho de 2000.
Nuno Veiga Borges Morais ............ Arquitecto 2.ª classe ............. De 2 de Maio a 1 de Novembro de 2000.
Cláudia Maria F. A. C. Silva ........ Auxiliar técnico de museografia ... De 4 de Maio a 3 de Novembro de 2000.
João Paulo dos Santos ............... Auxiliar administrativo ........... De 6 de Maio a 5 de Novembro de 2000.
José António Costa Vinagre .......... Auxiliar de serviços gerais ....... De 10 de Maio a 9 de Agosto de 2000.
Patrícia Ferreira Figueiredo ........ Auxiliar técnico de turismo ....... De 9 de Agosto de 2000 a 8 de Agosto de 2001.
José António Costa Vinagre .......... Auxiliar de serviços gerais ....... De 10 de Agosto de 2000 a 9 de Agosto de 2001.
Nuno Veiga Borges Morais ............ Arquitecto de 2.ª classe .......... De 2 de Novembro de 2000 a 1 de Maio de 2001.
Pedro Manuel Leal Martins ........... Topógrafo de 2.ª classe ........... De 26 de Dezembro de 2000 a 25 de Junho de 2001.
30 de Abril de 2001. - O Presidente da Câmara, António Carlos Albuquerque Álvaro.