Despacho 891/2001 (2.ª série) - AP. - Por despachos da subdirectora do Instituto Português do Sangue:
De 1 de Março de 2000:
Maria Amélia Gonzalez Sanches - contratada como clínica geral nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, pelo período de seis meses renováveis, com efeitos a 1 de Março de 2000.
De 24 de Julho de 2000:
Maria Otília Jesus Barbosa Silva Maciel, auxiliar de acção médica, contratada a termo certo - renovado, nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei 407/91, de 17 de Outubro, o respectivo contrato, pelo período de seis meses, com início a 1 de Agosto de 2000.
De 4 de Setembro de 2000:
Luís Manuel Ferreira Guedes, clínico geral, contratado a termo certo - renovado, nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei 407/91, de 17 de Outubro, o respectivo contrato, pelo período de seis meses, com início a 16 de Setembro de 2000.
De 24 de Agosto de 2000:
Maria Amélia Gonzalez Sanches, clínica geral, contratada a termo certo - renovado, nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei 407/91, de 17 de Outubro, o respectivo contrato, pelo período de seis meses, com início a 1 de Setembro de 2000.
De 17 de Abril de 2000:
Maria Clara Matos Pina, enfermeira graduada do quadro dos Hospitais da Universidade de Coimbra - nomeada, na sequência de concurso, enfermeira graduada do quadro deste Instituto, com efeitos a 17 de Abril de 2000, considerando-se exonerada do anterior lugar a partir da data de aceitação.
De 17 de Novembro de 2000:
Maria Inês Matos Rosa, assistente administrativa do quadro do IPS - reclassificada, nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei 497/99, de 19 de Novembro, na categoria de técnica profissional de 1.ª classe do quadro deste mesmo Instituto, considerando-se exonerada do anterior lugar a partir da dada de aceitação.
De 17 de Abril de 2000:
Sandra Carina Dias Marques, enfermeira do quadro do Hospital de Miguel Bombarda - nomeada, na sequência de concurso, enfermeira do quadro deste Instituto, com efeitos a 17 de Abril de 2000, considerando-se exonerada do anterior lugar a partir da data de aceitação.
20 de Dezembro de 2000. - A Subdirectora, Leonilde Lopes.