Deliberação 315/2000 - AP. - Por deliberação do conselho de administração de 15 de Outubro de 1999 e ratificação do Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da Saúde de 13 de Dezembro de 1999:
Celebrado contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.º 3, do artigo 18.º, do Decreto-Lei 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei 53/98, de 11 de Março, pelo período de três meses, eventualmente renovável por um único igual período, com início em 18 de Outubro de 1999, com António Alberto Monteiro Macedo, para exercer as funções correspondentes à categoria de assistente administrativo da carreira de assistente administrativo.
Por deliberação do conselho de administração de 29 de Outubro de 1999 e ratificação do Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da Saúde de 11 de Janeiro de 2000:
Celebrado contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.º 3, do artigo 18.º, do Decreto-Lei 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei 53/98, de 11 de Março, pelo período de três meses, eventualmente renovável por um único igual período, com início em 1 de Novembro de 1999, com Anabela Fernandes Marcão e Carla Sofia Dias Martins Moutinho Duarte, para exercerem as funções correspondentes à categoria de enfermeiro, nível 1, da carreira de pessoal de enfermagem.
Por deliberação do conselho de administração de 3 de Novembro de 1999 e ratificação do Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da Saúde de 11 de Janeiro de 2000:
Celebrado contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.º 3, do artigo 18.º, do Decreto-Lei 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei 53/98, de 11 de Março, pelo período de três meses, eventualmente renovável por um único igual período, com início em 4 de Novembro de 1999, com Maria Del Carmen Fernandez Garcia e Juan Jose Garcia Montero, para exercerem as funções correspondentes à categoria de enfermeiras, nível 1, da carreira de pessoal de enfermagem.
2 de Fevereiro de 2000. - A Administradora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Teresa Ribeiro.