Despacho (extracto) n.º 23098/2008
Por despacho de 18 de Julho de 2008 do presidente do Conselho Directivo, proferido por delegação de competências do Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra (despacho 10 956/2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 108, de 5 de Junho de 2007):
Doutor Orlando Fatibello Filho - contratado como Professor Catedrático Visitante a 0 %, para o exercício de funções no Departamento de Química desta Faculdade, de 1 de Março de 2008 a 28 de Fevereiro de 2009, não comportando qualquer dispêndio financeiro para a entidade contraente.
Relatório a que se refere o n.º 3 do artigo 14.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária
O Professor Orlando Fatibello Filho é Professor Titular da Universidade federal de São Carlos, Brasil, desde 2003. A sua investigação científica situa-se na área de química física e analítica, com interesse particular em sensores químicos e sistemas de análise por injecção em fluxo. Tem um currículo muito bom, com 70 publicações científicas em revistas de bom nível, como Analytica ChmicA, Acta, Analytical Letters, Talanta, bem como 5 capítulos em livros. Também apresentou 121 Conferências e comunicações em Congressos nacionais e internacionais. Orientou várias teses de doutoramento, e estudantes de pós-doutoramento. È recipiente de vários projectos nacionais e internacionais.
Considerando a qualidade do currículo, a complementaridade da área de interesse cientifico e os benefícios decorrentes da sua presença para o Departamento.
Tendo por base o parecer elaborado pelos Senhores Professores Doutores Sebastião José Formosinho Sanches Simões e Hugh Douglas Burrows, ambos Professores Catedráticos do Departamento de Química, o conselho científico, sob proposta da Comissão Científica do Departamento de Química, deu parecer favorável à contratação do Doutor Orlando Fatibello Filho como Professor Catedrático Visitante a 0 %, pelo período de um ano, com início em 1 de Março de 2008.
O Presidente do Conselho Científico, João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva.
(Não carece de fiscalização prévia, nos termos do n.º 1 do artigo 114.º da Lei 98/97, de 26 de Agosto.)
2 de Setembro de 2008. - A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Teresa Manuela Antunes.