Despacho (extracto) n.º 4532/2008
Na sequência do procedimento concursal de selecção para o provimento do cargo de chefe de Divisão de Colecções do Fundo Geral, do quadro de pessoal dirigente da Biblioteca Nacional de Portugal, aberto por aviso 23277/2007 (2.ª série), publicado no DR, 2.ª série n.º 229, de 28 de Novembro de 2007, e publicitado na Bolsa de Emprego Público em 4 de Dezembro de 2007, nomeio, nos termos do n.º 8 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos, o licenciado Luís Filipe França de Sá, no cargo de chefe de divisão de Colecções do Fundo Geral da Biblioteca Nacional de Portugal.
O nomeado possui os requisitos legais exigidos, bem como capacidades adequadas e experiência profissional, correspondendo por conseguinte, ao perfil pretendido para o lugar a prover, evidenciado na nota curricular em anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante:
A presente nomeação produz efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2008.
23 de Janeiro de 2008. - O Director-Geral, Jorge Couto
Síntese curricular
Nome - Luís Filipe França de Sá
Data de Nascimento - 24-06-1964
Formação académica:
Licenciatura em Ciências Históricas pela Universidade Autónoma de Lisboa, em 1988, com a classificação final de 13 valores.
Actividade Profissional:
Técnico Superior (História) Principal da Divisão de Gestão de Bibliotecas da Câmara Municipal de Lisboa, de 12 de Março de 2007 a 23 de Janeiro de 2008.
Técnico Superior (História) de 1.ª classe da Divisão de Gestão de Bibliotecas da Câmara Municipal de Lisboa, de 19 de Novembro de 2001 a 11 de Março de 2007.
Técnico Superior (História) de 2.ª classe da Divisão de Bibliotecas e Documentação da Câmara Municipal de Lisboa de 12 de Agosto de 1997 a 18 de Novembro de 2001.
Chefe de Divisão de Bibliotecas e Documentação da Câmara Municipal de Lisboa de 1 de Fevereiro de 2000 a 31 de Julho de 2002.
Professor contratado na Escola Secundária de Vila Nova de Foz Côa de 1989 a 1990 e na Escola C+S da Meda de 1990 a 1992.
Publicações:
Autoria e co-autoria de vários artigos, folhetos, catálogos bibliográficos e organização de exposições, nas áreas de História, Cultura, Literatura e Língua Portuguesa.