Despacho (extracto) n.º 16 875/2007
Por despacho de 31 de Maio de 2007 do director do IGESPAR, I. P., foi nomeado, em regime de substituição, no cargo de chefe da Divisão de Projectos e Execução de Obras do Departamento de Projectos e Obras o engenheiro Manuel Dias das Neves, assessor principal do quadro de pessoal da ex-Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, com efeitos a 1 de Junho de 2007.
25 de Junho de 2007. - O Director do Departamento de Gestão, Luís Filipe Coelho.
ANEXO
Nota curricular
Nome - Manuel Dias das Neves.
Filiação - José das Neves Castelão e Maria Emília Dias.
Data de nascimento - 13 de Outubro de 1949.
Habilitações académicas - curso de Estudos Superiores Especializados em Engenharia Civil - Direcção, Gestão e Execução de Obras, no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, a que corresponde a habilitação equivalente à licenciatura para todos os efeitos académicos, nos termos do disposto no artigo 10.º do Decreto-Lei 389/88, de 25 de Outubro.
Lugar do quadro - engenheiro civil assessor principal, de nomeação definitiva, do quadro da Direcção Regional de Monumentos de Lisboa, da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.
Actividade profissional:
Em 17 de Novembro de 1975, posse como adjunto técnico civil de 2.ª classe, no quadro permanente da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais;
Em 24 de Setembro de 1996, tomada de posse como engenheiro civil principal, após conclusão da licenciatura em 22 de Fevereiro de 1991;
Em 24 de Julho de 2003, tomada de posse como engenheiro civil assessor principal;
Em 10 de Dezembro de 2003, por despacho da Secretária de Estado da Habitação de 11 de Novembro de 2003, é nomeado, em regime de substituição, chefe de divisão de Apoio Técnico da Direcção Regional de Monumentos de Lisboa, cujo lugar ocupou até 2 de Setembro de 2004;
Em 21 de Setembro de 2004, é nomeado, em regime de substituição, chefe de divisão da Divisão de Obras, da Direcção Regional de Monumentos de Lisboa;
Em 15 de Março de 2005 (Diário da República, 2.ª série, n.º 52), é nomeado, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2005, em regime de comissão de serviço, por três anos, chefe da Divisão de Obras da Direcção Regional de Monumentos de Lisboa.
Seminários e congressos:
"Conservação da pedra em monumentos" (LNEC);
"Empreitadas de obras públicas";
"Novo regime jurídico de empreitadas de obras públicas";
Encontro Nacional sobre Conservação e Reabilitação de Estruturas - REPAR 2000;
III Seminário Internacional sobre Construções Históricas;
8.º Congresso Nacional de Geotecnia, com apresentação de comunicação;
Congresso Nacional de Engenharia de Estruturas - Estruturas 2002;
Seminário de alta direcção em Administração Pública, 2005 (INA);
Encontro Nacional sobre Qualidade e Inovação em Construção, em 2006 (LNEC).
Comportamento térmico dos edifícios - novo regulamento em 2007.
Cursos de formação profissional:
Isolamento de terraços;
Regulamento de estruturas de betão armado e pré-esforçado (REBAP) I;
Regulamento de segurança e acções (RSA);
"Negociar e avaliar os objectivos - SIADAP", em 2006.