Por despacho do Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa de 13 de maio de 2015, proferido por delegação de competências do Reitor da Universidade de Lisboa (conforme Despacho 6801/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 16 de abril de 2010) e nos termos do disposto no artigo 77.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado em anexo ao Decreto-Lei 205/2009, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 168, de 31 de agosto de 2009, foram concedidas as Licenças Sabáticas aos seguintes docentes nos períodos abaixo indicados:
1.º Semestre do ano letivo de 2015-2016 - 1 de setembro de 2015 a 31 de janeiro de 2016
Doutor Francisco José Rogado Contente Domingues - Professor Catedrático
Doutor Nuno Manuel Simões Rodrigues - Professor Auxiliar
2.º Semestre do ano letivo de 2015-2016 - 1 de fevereiro a 31 de julho de 2016
Doutora Julieta Maria Aires de Almeida Araújo - Professora Auxiliar
Doutora Maria Margarida Ribeiro Garcez Silva Ventura - Professora Auxiliar com Agregação
Doutor José Manuel Henriques Varandas - Professor Auxiliar
Doutor João Manuel Biscaia Valadas Branquinho - Professor Catedrático
Anual - 1 de setembro de 2015 a 31 de julho de 2016
Doutor Hermenegildo Nuno Goinhas Fernandes - Professor Associado
27 de agosto de 2015. - O Diretor, Prof. Doutor Paulo Farmhouse Alberto.
208939618