Na sequência do procedimento concursal destinado à selecção do titular do cargo, de direcção intermédia de 1.º grau, de director de serviços de Recrutamento Militar da Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, e nos termos do disposto nos n.os 8, 9 e 10 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe é dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, no uso das minhas competências próprias, nomeio, em comissão de serviço, pelo período de três anos o TCOR César Luís Henriques dos Reis.
O nomeado tem o perfil pretendido para fazer cumprir as atribuições e objectivos da Direcção de Serviços de Recrutamento Militar, sendo dotado da necessária competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme resulta do respectivo currículo profissional.
O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
2 de Fevereiro de 2007. - O Director-Geral, Alberto Rodrigues Coelho.
Nota curricular de César Luís Henriques dos Reis
Licenciatura em Ciências Militares.
Mestre em Estratégia.
Comandante de pelotão e instrutor dos cursos de formação de oficiais milicianos e de sargentos milicianos na Escola Prática de Artilharia, de 2 de Abril de 1990 a 4 de Janeiro de 1991.
Comandante interino da 1.ª Bateria de Instrução na Escola Prática de Artilharia, de 12 de Novembro a 11 de Dezembro de 1990.
Chefe de secção de Tiro de Artilharia de Campanha na Escola Prática de Artilharia, de 31 de Agosto de 1992 a 1 de Fevereiro de 1994.
Comandante da Bateria de Comando e Serviços do Grupo de Artilharia Antiaérea no Regimento de Artilharia Antiaérea n.º 1, de 27 de Setembro de 1994 a 21 de Março de 1995.
Oficial de operações, informações e relações públicas no Regimento de Artilharia Antiaérea n.º 1, de 1 de Abril a 1 de Maio de 1995.
Professor-adjunto na Academia Militar, entre 1994 e 1998.
Adjunto da Repartição de Administração Escolar na Academia Militar, de 1 de Julho de 1996 a 30 de Setembro de 1998.
Chefe de secção de Recrutamento e Admissão na Academia Militar, de 1 de Julho de 1996 a 30 de Setembro de 1998.
Secretário da comissão de recrutamento e admissão na Academia Militar, de 1 de Julho de 1996 a 30 de Setembro de 1998.
Adjunto da Repartição de Logística no Governo Militar de Lisboa, de 30 de Setembro de 1998 a 13 de Julho de 2000.
Adjunto da Divisão de Recrutamento e Efectivos Militares na Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, de 14 de Julho a 3 de Dezembro de 2003.
Chefe de divisão de Recrutamento e Efectivos Militares na Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, de 4 de Dezembro de 2003 a 18 de Dezembro de 2005.
Director de serviços de Recrutamento Militar, em regime de substituição, na Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar.
Trabalhos publicados:
"Evolução da artilharia antiaérea em Portugal", publicado na Revista da Artilharia, n.º 779-780, Maio-Junho de 1990;
"C3I - Sua implementação na artilharia de campanha", publicado na Revista da Artilharia, n.º 807-808, Novembro-Dezembro de 1991.