Nos termos do disposto do artigo 27.º, conjugado com o n.º 8 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, nomeio o licenciado em Biologia José Manuel Pereira Alho para exercer, por urgente conveniência de serviço e em regime de substituição, o cargo de director do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.
A presente nomeação, em regime de substituição, fundamenta-se na experiência profissional do nomeado para o desempenho das funções inerentes ao cargo, tal como atesta o respectivo curriculum vitae, que é publicado em anexo ao presente despacho.
Esta nomeação produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2007.
18 de Janeiro de 2007. - O Presidente, João C. Rosmaninho de Menezes.
ANEXO
Resumo curricular
Nome - José Manuel Pereira Alho.
Data de nascimento - 24 de Dezembro de 1961.
Habilitações académicas - licenciatura em Biologia (Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra).
Habilitações profissionais:
Estágio no ramo educacional de Biologia;
Formador certificado para formação contínua de professores;
Formação pedagógica de formadores/formador certificado pelo IEFP;
Membro efectivo da Ordem dos Biólogos, inscrito sob o n.º 1940 no Colégio do Ambiente.
Situação profissional - professor do quadro de nomeação definitiva da Escola E. B. 2,3 de Ourém (em requisição no ICN).
Cargos profissionais:
Director do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (de 10 de Setembro de 1996 a 30 de Outubro de 1997 e de 8 de Janeiro de 2001 a 5 de Janeiro de 2002);
Coordenador da Reserva Natural do Paúl do Boquilobo (de 1 de Abril de 1997 a 30 de Outubro de 1997) - Reserva da Biosfera (MAB);
Vice-presidente do IPAMB - Instituto de Promoção Ambiental (de 31 de Outubro de 1997 a 8 de Abril de 1999);
Membro da comissão de avaliação da obra da nova ponte sobre o Tejo, em representação do IPAMB - Instituto de Promoção Ambiental (1997-1999);
Membro do Fórum para a Comunicação Social (Alta Autoridade para a Comunicação Social), em representação do Ministério do Ambiente (1998-1999);
Membro da comissão de acompanhamento do Plano Nacional de Emprego, em representação do Ministério do Ambiente (1998-2000);
Membro da comissão de acompanhamento do Convénio das Pescas, em representação do IPAMB - Instituto de Promoção Ambiental (1998-1999);
Membro do grupo de trabalho de Educação Ambiental da DGXVI - EU, em representação de Portugal (1998-1999);
Presidente do IPAMB - Instituto de Promoção Ambiental (de 9 de Abril de 1999 a 20 de Julho de 2000);
Adjunto do governador civil do distrito de Santarém (de Setembro de 2000 a Janeiro de 2001);
Membro da Comissão de Avaliação Externa do Ensino Superior, área de Biologia (de Setembro de 2000 a Janeiro de 2002);
1.º vogal na comissão directiva da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto (2001-2003);
Coordenador do Programa de Intervenção no Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios da Serra de Aire (1998-2006).
Actividade associativa:
Presidente do Núcleo Regional de Ourém da QUERCUS - ANCN (1991-1996);
Vice-presidente da Direcção Nacional da QUERCUS - ANCN (1992-1996);
Membro fundador do secretariado executivo da Rede Portuguesa de Educação Ambiental (1993-1996);
Representante das associações de defesa do ambiente no conselho directivo do IPAMB - Instituto de Promoção Ambiental (de Setembro de 1994 a Julho de 1996);
Membro do conselho de administração da ADIRN - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte (1996-1997 e 2001);
Presidente do conselho directivo da Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros (de 10 de Setembro de 1996 a 30 de Outubro de 1997 e de 8 de Janeiro de 2001 a 5 de Janeiro de 2002);
Membro da Comissão Regional da Região de Turismo do Ribatejo (1996-1997 e 2001);
Membro da Sociedade de Ética Ambiental (fundador) e presidente do conselho fiscal (desde 2000);
Vogal do conselho directivo da Ordem dos Biólogos com pelouro do ambiente (de 10 de Abril de 2002 a Abril de 2005);
Presidente da Direcção Nacional de LPN - Liga para a Protecção da Natureza (de 18 de Abril de 2002 a 8 de Julho de 2005);
Membro do conselho deontológico e profissional da Ordem dos Biólogos (1999-2002 e desde Abril de 2005).