Despacho (extracto) n.º 11 438/2006 (2.ª série). - Considerando que a Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, prevê, nos artigos 23.º e 24.º, com a redacção que lhes foi dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, a renovação da comissão de serviço dos titulares dos cargos de direcção intermédia, designadamente de chefe de divisão (cargo de direcção intermédia do 2.º grau);
Considerando que o perfil da licenciada Rosa Maria Lopes de Sousa Castelo Saraiva corresponde ao pretendido para prosseguir as atribuições e objectivos da FLUL e que a mesma detém as características especificamente adequadas ao exercício do cargo de chefe da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial da Faculdade, que vem desempenhando desde 27 de Janeiro de 1997;
Considerando ainda a excepcional colaboração que tem prestado na adequação do desempenho da FLUL às novas exigências de gestão da Administração Pública:
1 - Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 4 de Maio de 2006, proferido por delegação do reitor, foi renovada a comissão de serviço da licenciada Rosa Maria Lopes de Sousa Castelo Saraiva como chefe da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, pelo período de três anos, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 4 de Julho de 2006.
2 - Junto se anexa nota curricular da nomeada. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Maio de 2006. - O Presidente do Conselho Directivo, Álvaro Pina.
Nota curricular
Nome - Rosa Maria Lopes de Sousa Castelo Saraiva.
Local e data de nascimento - Baraçal, Celorico da Beira, Guarda, em 3 de Maio de 1948.
Formação académica:
Licenciada em História (com classificação final de 14 valores) pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 30 de Setembro de 1980;
Curso complementar dos liceus, concluído no Liceu Nacional da Guarda, em 1969.
Formação profissional - frequência do Seminário de Alta Direcção a que alude o n.º 1 do artigo 35.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, bem como de diversas outras acções e cursos de formação directamente relacionados com a área de actuação dos serviços da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Lugar no quadro - técnica superior principal (da área de gestão) do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, desde 15 de Setembro de 1993.
Actividade profissional:
1) Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Financeira da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, entre 27 de Janeiro de 1997 e 25 de Maio de 2003, e chefe da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial da mesma Faculdade desde 26 de Maio de 2003, tendo sido destinatária de louvor do dirigente máximo do serviço, autorizado por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 28 de Maio de 2002 e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 168, de 23 de Julho de 2003;
2) Ingresso na carreira de técnico superior de gestão, em 12 de Dezembro de 1989;
3) Técnica superior de 1.ª classe, de 12 de Dezembro de 1989 a 14 de Setembro de 1993;
4) Técnica principal (OS), de 1 de Junho de 1979 a 11 de Dezembro de 1989;
5) Técnica auxiliar de laboratório de 2.ª classe, de 24 de Novembro de 1976 a 31 de Maio de 1979;
6) Técnica auxiliar de 1.ª classe, de 20 de Março de 1975 a 23 de Novembro de 1976;
7) Preparadora, de 6 de Setembro de 1971 a 19 de Março de 1975.
Foi ainda colaboradora da Fundação da Universidade de Lisboa entre 1990 e 1999 e colaboradora do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa (linha de acção n.º 4, "Etnografia e cultura popular"), entre 1981 e 1983.
Foi louvada por diversas vezes ao longo da sua carreira, conforme consta do seu processo individual.