Despacho (extracto) n.º 2886/2006 (2.ª série). - Com a entrada em vigor do Decreto-Lei 237/2005, de 30 de Dezembro, foi criada a Direcção de Serviços Gerais, a qual compete ser dirigida por um dirigente intermédio de 1.º grau, mostrando-se vago o respectivo cargo.
Após análise curricular, verificou-se que a funcionária Isabel Maria Laranjeira Simões da Silva Cordeiro Ferreira, para além de possuir os requisitos legais exigidos para o provimento no cargo, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, corresponde ao perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objectivos do serviço, de acordo com o curriculum vitae anexo.
Assim, tendo em conta que se mostra imprescindível assegurar a coordenação da respectiva unidade orgânica, e considerando o disposto no n.º 1 do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que lhe foi dada pelo artigo 2.º da Lei 51/2005, 30 de Agosto, nomeio em regime de substituição e enquanto durar a vacatura do lugar, para exercer as funções de director de serviços Gerais a licenciada em Finanças Isabel Maria Laranjeira Simões da Silva Cordeiro Ferreira.
A nomeação produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2006.
18 de Janeiro de 2006. - O Presidente, António Nunes.
Curriculum vitae
Dados pessoais
Nome - Isabel Maria Laranjeira Simões Silva Cordeiro Ferreira.
Naturalidade - Lisboa.
Identificação - bilhete de identidade n.º 2169173, emitido em 16 de Fevereiro de 1996, pelo arquivo de Lisboa.
Data de nascimento - 22 de Janeiro de 1953.
Formação académica
Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Economia de Lisboa.
Pós-graduação em Planeamento e Métodos Matemáticos.
Formação profissional
Seminário de alta-direcção.
Controlo financeiro e auditorias na área financeira e de recursos humanos.
Gestão da Administração Pública: gestão da mudança; nova gestão pública.
Sistemas de controlo interno, controlo financeiro do Tribunal de Contas, SIADAP.
Área de instituições comunitárias: instituições e políticas comunitárias; PAC, consequências sobre a economia portuguesa do processo de integração.
Formação de monitores no POCP - Plano Oficial de Contabilidade Pública.
Quadro de origem
Assessora principal da Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.
Actividade profissional
Directora de serviços de Administração, em regime de substituição, da Direcção-Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar, desde 1 de Junho de 2001, por despacho do Secretário de Estado da Agricultura de 23 de Maio de 2001, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, de 8 de Junho de 2001.
De 23 de Junho a 31 de Dezembro de 2005 - nomeada subdirectora-geral da DGFCQA, com competências, delegadas pelo Secretário de Estado, de director-geral.
De 1 de Junho de 2001 a 22 de Junho de 2005 - directora de serviços de Administração da DGFCQA, coordenando as áreas de recursos humanos e informática, gestão financeira e controlo orçamental e repartição de administração geral.
De 1 Junho de 1997 a 31 de Maio de 2001 - chefe da Divisão de Gestão Financeira e Controlo Orçamental da Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste.
De Janeiro a Maio de 1997 - funções de técnico superior principal na Secretaria-Geral do MADRP, integrada na Divisão de Gestão Financeira e Controlo Orçamental.
De Agosto de 1989 a Janeiro de 1997 - técnica superior da Direcção-Geral das Florestas, integrada na Divisão de Estudos - coordenadora do inquérito aos chefes da empresa de indústrias de produtos florestais.
Janeiro de 1994 - nomeada representante do Instituto Florestal na Comissão de Planeamento da Agricultura, Pescas e Alimentação de Emergência.
De Dezembro de 1987 a Agosto de 1989 - requisitada no Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, afecta à Direcção de Serviços de Planeamento.
De Julho de 1983 a Dezembro de 1987 - técnica superior do Instituto de Gestão e Estruturação Fundiária, integrada na Divisão de Avaliação e Indemnizações e posteriormente no Sector de Cortiças.
Junho de 1982 - desempenhou funções de assessoria técnica, em regime de destacamento, na Secretaria de Estado de Estruturação Agrária.
Setembro de 1981 - nomeada, por despacho do Secretário de Estado de Estruturação Agrária, representante do IGEF no grupo de trabalho destinado a analisar a viabilidade técnica e económica de todas as UCP e cooperativas na área da DRA do Alentejo.
Janeiro de 1981 - destacada como assessora no Gabinete do Secretário de Estado da Produção.
Agosto de 1980 - destacada em funções de assessoria técnica na Secretaria de Estado de Estruturação Agrária.
Janeiro de 1978 - integrada no quadro do Instituto de Gestão e Estruturação Fundiária na Divisão de Avaliação e Indemnizações.
Dezembro de 1976 - começou a sua carreira na Administração Pública, como técnica superior de 3.ª classe, no Centro Regional de Reforma Agrária de Lisboa, tendo sido de imediato destacada para a Secretaria de Estado de Estruturação Agrária, com funções de assessoria técnica.