Despacho 897/2006 (2.ª série). - Nos termos do n.º 8 do artigo 21.º da Lei 4/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, nomeio, em regime de substituição, para o cargo de director de serviços de Recrutamanto Militar da Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar do Ministério da Defesa Nacional, lugar criado pelo Decreto Regulamentar 4/2002, de 5 de Fevereiro, o tenente-coronel César Luís Henriques dos Reis, com efeitos a 19 de Dezembro de 2005.
Nota curricular
César Luís Henriques dos Reis.
Licenciatura em Ciências Militares.
Pós-graduação em Estratégia.
Comandante de pelotão e instrutor dos cursos de formação de oficiais milicianos e de sargentos milicianos na Escola Prática de Artilharia, de 2 de Abril de 1990 a 4 de Janeiro de 1991.
Comandante interino da 1.ª Bateria de Instrução na escola Prática de Artilharia, de 12 de Novembro a 11 de Dezembro de 1990.
Chefe da Secção de Tiro de Artilharia de Campanha e instrutor e oficial de Controlo do Polígono de Tiro na Escola Prática de Artilharia, de 31 de Agosto de 1992 a 1 de Fevereiro de 1994.
Comandante da Bateria de Comando e Serviços e oficial de reabastecimento do Grupo de Artilharia Antiaérea no Regimento de Artilharia Antiaérea n.º 1, de 27 de Setembro de 1994 a 21 de Março de 1995.
Oficial de operações, informações e relações públicas no Regimento de Artilharia Antiaérea n.º 1, de 1 de Abril a 1 de Maio de 1995.
Adjunto da Repartição de Administração Escolar e chefe da Secção de Recrutamento e Admissão na Academia Militar, de 1 de Julho de 1996 a 30 de Setembro de 1998.
Secretário da Comissão de Recrutamento e Admissão na Academia Militar, de 1 de Julho de 1996 a 30 de Setembro de 1998.
Professor-adjunto na Academia Militar, entre 1994 e 1998.
Comandante da Companhia de Comando na Academia Militar, de 1 de Abril de 1997 a 8 de Setembro de 1998.
Adjunto da Repartição de Logística no Governo Militar de Lisboa, de 30 de Setembro de 1998 a 13 de Julho de 2000.
Adjunto da Divisão de Recrutamento e Efectivos Militares na Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, de 14 de Julho de 2000 a 3 de Dezembro de 2003.
Chefe de Divisão de Recrutamento e Efectivos Militares, em comissão de serviço, na Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar.
27 de Dezembro de 2005. - O Director-Geral, Alberto Rodrigues Coelho.