Deliberação (extrato) n.º 1732/2015
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 14.º, do Decreto-Lei 143/2012, de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., (IEFP, I. P.), e no n.º 6 do artigo 5.º dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria 319/2012, de 12 de outubro, com as alterações decorrentes da publicação da Portaria 191/2015, de 29 de junho de 2015, e do artigo 27.º da Lei 2/2004, com a redação da Lei 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), o Conselho Diretivo delibera designar, em regime de substituição e até à conclusão do respetivo procedimento concursal para recrutamento e provimento, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem, conforme previsto no artigo 31.º do EPD, o Mestre Carlos Manuel Nunes Nunes, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, como Coordenador de Núcleo do Núcleo de Gestão do Mercado de Emprego, do Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro, da Delegação Regional do Algarve, cargo de direção intermédia de 2.º grau, com efeitos a 15 de julho de 2015.
Nota Curricular
Carlos Manuel Nunes Nunes, nascido a 10 de janeiro de 1969.
Licenciado em Informática de Gestão pela Universidade Autónoma de Lisboa em 1992. Mestrado em Administração Escolar pela Universidade de Évora em 2008. Professor do Quadro de Nomeação Definitiva do Agrupamento de Escolas de Albufeira. Formador externo do IEFP, entre novembro de 1994 e dezembro de 2000. Avaliador externo da Direção Geral de Formação Vocacional (RVCC) entre 2003 e 2005. Formador certificado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua de Professores desde 1999.
No período compreendido entre junho de 1997 e agosto e 2002, foi Diretor do Centro de Formação de Albufeira.
No período compreendido entre setembro de 1994 e julho de 2008, exerceu funções docentes na Escola Secundária de Albufeira e desempenhou diversos cargos de direção intermédia.
No período compreendido entre julho de 2008 e janeiro de 2010, exerceu funções como Vice-Presidente da Escola Básica e Secundária de Albufeira.
No período compreendido entre 2 de setembro de 2011 e 30 de janeiro de 2013, exerceu funções como Diretor-Regional Adjunto da Direção Regional de Educação do Algarve.
No período compreendido entre 1 de fevereiro de 2013 e 31 de maio de 2015, exerceu funções como Chefe de Equipa Multidisciplinar de Apoio à Gestão da Direção de Serviços da Região Algarve.
2015-08-31. - O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
208913154