Nos termos dos números 8, 9 e 10 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, nomeio, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renováveis por iguais períodos, para o cargo de Directora de Serviços de Gestão de Recursos do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde (SGMS), a licenciada Sandra Paula Nunes Cavaca Saraiva de Almeida.
A nomeada revelou ser detentora das competências específicas e do perfil adequado que se pretendem para o exercício do cargo a prover, tendo demonstrado excelentes capacidades de comunicação, relacionamento interpessoal, aceitação e motivação para a mudança, bem como elevadas capacidades de liderança e gestão de equipas, possuindo ainda uma vasta experiência no exercício de cargos dirigentes, com especial incidência na área da saúde, conforme resulta da nota anexa com o respectivo currículo académico e profissional.
A nomeação produz efeitos a partir de 6 de Novembro de 2009.
SGMS, 25 de Novembro de 2009. - O Secretário-Geral, João Manuel Nabais da Tereza.
Sinopse curricular
1 - Identificação
Sandra Paula Nunes Cavaca Saraiva de Almeida, de nacionalidade Portuguesa, nascida em 7 de Maio de 1969, Casada, portadora do Bilhete de Identidade 8495977 emitido em 17.07.2006 pelos Serviços de Identificação Lisboa.
2 - Habilitações Literárias
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas.
Pós Graduação em Gestão dos Serviços de Saúde.
3 - Experiência Profissional
Desde Fevereiro de 2002-Nomeada em Comissão de Serviço - Directora de Serviços de Gestão de Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais -por Despacho de 31-01-2002, do Secretário de Estado da
Saúde - do Departamento de Modernização e Recursos da Saúde - Ministério da Saúde. Em 2005 o Departamento acima referido foi extinto dando origem à actual Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, onde continuou a exercer o mesmo cargo em gestão corrente.
Janeiro de 2000 a Janeiro 2002-Nomeada em Comissão de Serviço por um ano -Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Património -por Despacho de 3-01-2000, do Secretário de Estado da Administração Interna, tendo permanecido em gestão corrente até 31 de Janeiro de 2002.
Fevereiro de 1999 a Dezembro 1999-Nomeada por Despacho de 23-12-99 do Director Geral de Viação, técnica superior de 1.ª classe do quadro da Direcção-Geral de Viação - Ministério da Administração Interna.
Setembro de 1995 a Janeiro de 1999-Nomeada por Despacho de 28-08-95, do Director Geral da Contabilidade Publica para ingresso e frequência de estágio na carreira técnica superior, na sequência de concurso publico. Em 11-11-96, por Despacho do Director Geral do Orçamento, foi nomeada definitivamente na categoria de técnica superior de 2.ª classe, da Carreira técnica superior da Direcção-Geral do Orçamento, após aprovação em estágio.
1992 a 1995-Após a conclusão da licenciatura - Auditora na Ernst & Young.
1990 a 1992-Professora no ensino secundário da disciplina de Matemática, na Escola C+S de Vialonga, tendo leccionado em horário nocturno, o 7.º , 8.º e 9.º ano escolaridade.
Outras Funções Desempenhadas
Participação em júris de concursos;
Coordenação e participação em diversos grupos de Trabalho;
Realização de diversas acções de esclarecimento e formação;
Participação em diversos cursos de formação profissional.
202635808