Por meu despacho de 23 de Março de 2009 autorizei a abertura do procedimento concursal para recrutamento do cargo de direcção intermédia de 2.º grau, Chefe do Núcleo de Estudos e Análise Prospectiva de Segurança Interna, constante Despacho 8154/2009, da Directora-Geral de Administração Interna, publicado no Diário da República, n.º 57, 2.ª série, de 23 de Março.
Nos termos do disposto no artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi introduzida pelo artigo 2.º da Lei 51/2005, de 30 de Agosto, o respectivo procedimento foi publicitado através do aviso 11134/2009 (2.ª série), Diário da República, n.º 116, de 18 de Junho de 2009.
O júri com os fundamentos constantes do procedimento e considerando os conhecimentos demonstrados e a experiência profissional apropriados ao cargo em apreço, tal como se evidencia da nota curricular anexa, que faz parte integrante do presente despacho, deliberou propor a nomeação do candidato Luís Filipe Moreira Isidro, para o cargo de, Chefe do Núcleo de Estudos e Análise Prospectiva de Segurança Interna da Direcção-Geral de Administração Interna, do Ministério da Administração Interna.
Nestes termos, atento o disposto n.os 8 e 9 do artigo 21.º da Lei 2/2004 de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi introduzida pelo artigo 2.º da Lei 51/2005, de 30 de Agosto, nomeio, em comissão de serviço pelo prazo de 3 anos, renovável por iguais períodos de tempo, para o cargo de direcção intermédia de 2.º grau, como Chefe do Núcleo de Estudos e Análise Prospectiva de Segurança Interna, da Direcção-Geral de Administração Interna, do Ministério da Administração Interna, o Licenciado Luís Filipe Moreira Isidro, com efeitos a partir de 4 de Novembro de 2009.
9 de Novembro de 2009. - A Directora-Geral, Rita Faden da Silva Moreira Araújo.
Curriculum Vitae
(síntese)
1 - Dados Pessoais
Nome - Luis Filipe Moreira Isidro
Data de Nascimento - 23 de Maio de 1955
2 - Habilitações Literárias
Licenciatura em Direito, em 1978, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Pós-Graduação em Estudos Europeus, dominante jurídica, em 1984, pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica de Lisboa
3 - Carreira Profissional
Desde de 1 de Fevereiro de 2009 exerce funções, em regime de substituição, de Chefe do Núcleo de Estudos e Análise Prospectiva de Segurança Interna da Direcção-Geral da Administração Interna;
Desde de 1 de Setembro de 2008 a 31 de Janeiro de 2009 exerceu funções, em regime de substituição, de Chefe do Núcleo de Planeamento e Gestão Organizacional da Direcção-Geral da Administração Interna;
Desde de 1 de Agosto de 2007 a 31 de Agosto de 2008 exerceu funções de Chefe de Divisão da Divisão Jurídica e Administrativa da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género;
De 16 de Junho de 2005 a 31 de Julho de 2007 foi Coordenador da Estrutura de Missão Contra a Violência Doméstica;
Foi responsável pelo Departamento de Apoio Operacional da Intervenção Operacional da Saúde (Saúde XXI) de Janeiro de 2004 a Maio de 2005;
Exerceu funções de adjunto de administrador prisional no Estabelecimento Prisional de Caxias, de Maio de 2002 a Dezembro de 2003;
Foi assessor e adjunto nos Gabinetes do Ministro da Justiça e da Secretária de Estado Adjunta do Ministro da Saúde de 1995 a meados de 1997 e de Julho de 2001 a Abril de 2002, respectivamente;
Exerceu de meados de 1997 até Julho de 2001 funções dirigentes no ex-Instituto de Reinserção Social, actual Direcção-Geral de Reinserção Social, nos seguintes cargos: Vice-Presidente, Director do Departamento de Coordenação e Apoio Técnico da Delegação Regional de Lisboa, Director do Departamento de Desenvolvimento e Cooperação e Encarregado de Missão do Sistema de Monitorização Electrónica de Arguidos.
Ingressou na Administração Pública em 1984, exercendo funções de consultor jurídico na Direcção-Geral do Património do Estado até 1988, ano em que iniciou funções de técnico superior em várias unidades orgânicas do ex-Instituto de Reinserção Social.
202582356