Nos termos do disposto no artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, foi publicitada a oferta de emprego através do Aviso (extracto) n.º 15 228/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 167, de 28.08.2009, na Bolsa de Emprego Público com o código de oferta n.º OE200908/1130 e no jornal "Público" de 26.08.2009, com vista à selecção e provimento do cargo de direcção intermédia de 2.º grau de Chefe de Divisão de Gestão de Créditos, da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças.
Concluído o respectivo procedimento concursal e mediante proposta fundamentada de nomeação apresentada pelo júri do procedimento concursal, nos termos dos n.os 8, 9, e 10 do artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, republicado em anexo à Lei 51/2005, de 30 de Agosto, nomeio, em comissão de serviço pelo período de três anos renovável por iguais períodos, a técnica superior do mapa de pessoal desta Direcção-Geral licenciada Maria Teresa de Figueiredo Ferreira Alves de Carvalho para o cargo de Chefe de Divisão de Gestão de Créditos, cuja nota relativa ao currículo académico e profissional se anexa.
29 de Outubro de 2009. - O Director-Geral, Carlos Durães da Conceição.
ANEXO
Nota curricular
Nome - Maria Teresa de Figueiredo Ferreira Alves Carvalho
Data de Nascimento - 12 de Abril de 1969
Habilitações Académicas - Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), 1987-1992;
Actividade profissional:
De 14 de Novembro de 2007 até ao momento, Chefe de Divisão de Gestão de Créditos da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), Ministério das Finanças e da Administração Pública, nomeada em regime de substituição, por Despacho 28415/2007, de 14Nov, do Director-Geral do Tesouro e Finanças;
Em 17 de Outubro de 2008, nomeada Assessora do Tesouro Principal, por Despacho 3984/2009, de 31Dez08;
Presidente do Conselho Fiscal da Transtejo - Transportes Tejo, SA, mandato de 2008-2010;
Representante da DGTF em Comissões de Credores, no âmbito de processos especiais de recuperação de empresas e de falência;
De 17 de Agosto de 2004 a 13 de Novembro de 2007, Coordenadora do Núcleo de Gestão de Créditos da DGT, por renovação da comissão de serviço, nos termos do despacho da Senhora Directora-Geral do Tesouro, de 14Jun04;
Membro de Órgãos de Fiscalização, no quadro de processos especiais de recuperação de empresas.
De 16 de Agosto de 2001 a 16 Agosto de 2004, Coordenadora do Núcleo de Gestão de Créditos da DGT, por nomeação de 16Ag01, em comissão de serviço;
De 11 de Março de 1996 a 15 de Agosto de 2001, técnica superior da Direcção-Geral do Tesouro (DGT), na Divisão de Operações Activas do Estado;
De Julho de 1992 a Fevereiro de 1996, técnica superior do Instituto Português da Qualidade (IPQ), no Gabinete de Apoios Comunitários.
Outras:
Aproveitamento no curso FORGEP (Programa e Formação em Gestão Pública), ministrado pelo INA, em Março de 2007, nos termos do artigo 12.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto.
202564617