Recrutamento para cargo de direcção intermédia do 2.º Grau Chefe de Divisão
Para os devidos efeitos, torna-se público que na sequência da publicitação no Diário da República, na Bolsa de Emprego Público (BEP) E no jornal Diário de Notícias, com vista ao provimento do lugar de Chefe da Divisão dos Serviços Urbanos e Ambiente, foram recebidas três candidaturas.
Apreciados os respectivos curricula, nos termos do disposto no artigo 21.º da Lei 2/2004 de 15 de Janeiro alterada pela Lei 51/2005 de 30 de Agosto de 2005 - Estatuto do Pessoal Dirigente - aplicado à administração local através do Decreto-Lei 93/2004 de 20 de Abril, foi deliberado, por unanimidade, que o candidato Alberto José Cruz de Almeida é aquele que melhor corresponde ao perfil pretendido para o desempenho do cargo e prossecução das atribuições e objectivos do serviço, em virtude da sua experiência, capacidade de coordenar e gerir as actividades relacionadas com a área de actuação do lugar a prover.
Assim ao abrigo do artigo 21.º da Lei 2/2004 de 15 de Janeiro conjugado com o artigo 15.º do Decreto-Lei 93/2004 de 20 de Abril, foi nomeado, por despacho de 30 de Julho de 2009 do Presidente da Câmara, Alberto José Cruz de Almeida, com efeitos a 1 de Agosto de 2009, por três anos renováveis por iguais períodos no cargo de Chefe de Divisão dos Serviços Urbanos e Ambiente.
2 de Setembro de 2009. - O Presidente da Câmara, Francisco José Fernandes Leal.
ANEXO
Síntese curricular relevante
Nome: Alberto José Cruz de Almeida.
Data de Nascimento: 26 de Junho de 1976.
Habilitações literárias: Licenciatura em Engenharia Mecânica - Ramo Térmica.
Experiência profissional:
De 01/07/1997 a 01/09/1997 desempenhou funções na Portugal Telecom no Sector de Atendimento ao Público - Comercial;
De 01/07/2000 a 31/10/2000 OELE - Instalações Eléctricas e Mecânicas, Lda.. no Sector de Sistemas Mecânicos - Estagiário de Engenharia Mecânica;
De 02/12/2000 a 01/09/2001 Município de Olhão no Sector de Gestão e Equipamentos Desportivos - Piscinas Municipais - Estagiário de Engenharia Mecânica;
De 05/11/2001 a 13/06/2002 Município de Olhão no Sector de Gestão e Equipamentos Desportivos - Piscinas Municipais - Engenheiro Técnico;
De 14/06/2002 a 02/01/2005 Município de Olhão na Divisão de Águas e Saneamento - Engenheiro Técnico;
Desde 03/01/2005 Município de Olhão no Sector de Higiene e Limpeza - Coordenador de Serviços.
302259255