Deliberação (extrato) n.º 2065/2012
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 2 do Decreto-Lei 143/2012, de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.) e no artigo 5.º, n.º 6 da Portaria 319/2012, de 12 de outubro, que aprovou os Estatutos do IEFP, I. P., e do artigo 27.º da Lei 2/2004, com a redação da Lei 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), por deliberação do Conselho Diretivo de 22 de novembro de 2012, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem, conforme previsto no artigo 31.º do EPD, foi nomeado, em regime de substituição, Coordenador do Núcleo de Promoção e Acompanhamento do Centro de Emprego e Formação Profissional de Castelo Branco, o licenciado Jorge Manuel Carrega Pio, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 4 de dezembro de 2012.
2012-12-14. - O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d'Aguiar.
Nota Curricular
Jorge Manuel Carrega Pio, nascido em 24 de julho de 1973. Licenciado em Gestão, pela Universidade Lusíada.
Ingressou no Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., em 19 de maio de 1997, desempenhando funções de Técnico Superior nos Serviços de Gestão e na Unidade de Formação, no Centro de Formação Profissional de Castelo Branco.
No período compreendido entre 8 de agosto de 2001 a 03 de dezembro de 2002, exerceu o cargo de Coordenador de Núcleo do Planeamento, Promoção e Organização, no IEFP, I. P. - Centro de Formação Profissional de Castelo Branco.
No período compreendido entre 4 de dezembro de 2002 a 21 de janeiro de 2011, exerceu o cargo de Chefe de Serviços da Unidade de Gestão e Desenvolvimento da Qualificação, no IEFP, I. P. - Centro de Formação Profissional de Castelo Branco.
No período compreendido entre 24 de janeiro de 2011 a 16 de novembro de 2012, exerceu o cargo de Diretor de Centro, no IEFP, I. P. - Centro de Formação Profissional de Castelo Branco.
No período de 11 de junho de 2003 a 17 de março de 2009, exerceu o cargo de Vogal do Conselho Técnico-Pedagógico do CILAN, como representante do IEFP, I. P.
Exerceu o cargo de Coordenador do Centro Novas Oportunidades, no IEFP, I. P. - Centro de Formação Profissional de Castelo Branco.
206602459