Nos termos do n.º 1 da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei 51/2005, de 30 de agosto e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, foi aberto o procedimento concursal de seleção e provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, de diretor (a) do Departamento da Sociedade da Informação, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Para o efeito foi publicado o Aviso 8158/2012, na 2.ª série do Diário da República, n.º 114, de 14 junho, e feita a sua publicitação na Bolsa de Emprego Público e no jornal Correio da Manhã.
Cumpridos todos os formalismos legais e concluída a seleção, o júri propôs, fundamentadamente, que a nomeação para o cargo recaísse sobre a candidata Ana Cristina Ferreira Amoroso das Neves, a qual preenche os requisitos legais exigidos, possui o perfil e as características necessárias ao exercício das atribuições e à prossecução dos objetivos do Departamento da Sociedade da Informação.
Ao abrigo do n.º 8 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei 51/2005, de 30 de agosto, republicada pela Lei 64/2011, de 22 dezembro, nomeio em comissão de serviço, pelo período de três anos, e como dirigente intermédia de 1.º grau, a mestre Ana Cristina Ferreira Amoroso das Neves, no Cargo de Diretora do Departamento da Sociedade da Informação.
A nomeação produz efeitos à presente data.
Em anexo é publicada a nota curricular.
21 de agosto de 2012. - O Presidente do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., Miguel Seabra.
Nota Curricular
1 - Elementos de Identificação
Nome: Ana Cristina Ferreira Amoroso das Neves
Data de Nascimento: 21/06/1967
2 - Formação Académica
Está atualmente a completar a tese de doutoramento em Estudos Europeus - Políticas Públicas na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. É Mestre em Economia Internacional pelo ISEG, pós-graduada em Economia e Gestão pelo ISCTE, e em Estudos Europeus, pela Universidade Católica Portuguesa. Licenciada em História, pela Universidade de Lisboa, em 1989.
3 - Experiência Profissional:
De 16 de maio até à presente data, exerceu as funções de dirigente intermédia de 1.º grau, em regime de substituição, no cargo de Diretora do Departamento da Sociedade da Informação, da FCT, I. P.;
Em 1 de março de 2012 integrou a FCT, I. P., tendo ficado como responsável pela equipa oriunda da ex-UMIC cujas competências transitaram para a FCT, I. P. até 15 de maio;
De 1 de setembro de 2008 a 29 de fevereiro de 2012 foi a Responsável por Relações Internacionais da UMIC-Agência para a Sociedade do Conhecimento;
Entre 18 de janeiro de 2002 e 31 agosto de 2008 foi Conselheira Técnica Principal na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER), em Bruxelas;
Entre 1 de março de 1997 e 17 de janeiro de 2002, foi Assessora para as Relações Internacionais do Ministro da Ciência e Tecnologia, o qual era igualmente o responsável pela coordenação das Políticas da Sociedade da Informação no Governo;
Entre 1 de janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1997 foi técnica superior do Gabinete de Assuntos Europeus e Relações Externas (GAERE) do ex-MPAT, sendo responsável pela I&D;
Entre 11 de setembro de 1991 e 31 de dezembro de 1994, foi técnica superior na Direção de Serviços das Questões Tecnológicas e Industriais da Direção-Geral dos Assuntos Europeus, Ministério dos Negócios Estrangeiros.
206338675