Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 19.º, 20.º e 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Lei 51/2005, de 30 de agosto, pela Lei 64-A/2008, de 31 de dezembro e Lei 3-B/2010 de 28 de abril e pela Lei 64-B/2011 de 30 de dezembro, considerando que o júri, na ata final que integra o respetivo procedimento concursal, propôs, fundamentadamente "...selecionar a candidata Carla Sofia Soares Saraiva. A candidata revelou perfil profissional e pessoal adequado ao desempenho de funções, manifestando uma notável perceção das necessidades da função e do serviço, bem como uma perspetiva de desenvolvimento concretizada em ações exequíveis, que configurarão um conjunto de melhorias na eficácia e eficiência dos serviços"...", para o desempenho das funções inerentes ao lugar a prover.
Assim, por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, de 8 de junho de 2012, foi provida, em comissão de serviço, a técnica superior da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Licenciada Carla Sofia Soares Saraiva para o lugar de Chefe de Divisão de Património e Economato da Área de Recursos Humanos e Patrimoniais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa.
O presente provimento produz efeitos a partir de 8 de junho de 2012, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo.
Síntese curricular
Nome - Carla Sofia Soares Saraiva
Nacionalidade - Portuguesa
Data de Nascimento - 26 de junho de 1974
Habilitações Literárias - Licenciatura em Geografia e Desenvolvimento Regional
De 01 de março de 2011 até à presente data - Técnico Superior/Coordenação da Divisão de Património e Economato da FCSH.
Concretização de procedimentos para aquisição de bens e serviços respeitantes à atividade ensino e os conduzidos para a investigação científica;
Planeamento e controlo das existências dos bens consumíveis;
Execução dos processos relativos à atualização do cadastro e inventário dos bens móveis e imóveis que constituem o património da FCSH;
Elaboração de mapas de inventário com as respetivas amortizações com vista à contabilidade patrimonial;
Conferência de lançamentos contabilísticos de compras, stocks e património na aplicação ORACLE (ERP), de forma a correr os interfaces necessários para que a informação seja consolidada com a área financeira da FCSH.
De 30 de setembro de 2010 a 28 de fevereiro de 2011 - Coordenadora do núcleo de contratos e de aquisição de bens e serviços:
Assegurar a elaboração de procedimentos de contratação pública, desde a criação das peças processuais até ao lançamento dos procedimentos aquisitivos nas plataformas de contratação pública (compraspublicas e vortal);
Lançamento dos procedimentos de contratação pública no portal base;
Gestão de Património;
Elaboração do mapa da contratação administrativa para acompanhar a conta de gerência.
De 20 de outubro de 2005 a 29 de setembro de 2010 - Coordenação do núcleo de património e gestão de stocks da divisão de gestão financeira e património:
Organização e manutenção atualizada do inventário e cadastro dos bens da Faculdade;
Elaboração da relação de bens do imobilizado;
Elaboração dos mapas anuais - Ativo Bruto e Amortizações e Provisões;
Controlo das entradas e saídas de armazém com afetação aos centros de responsabilidades respetivos.
De 09 de abril de 2002 a 03 de outubro de 2005 - Assistente administrativa principal na Divisão de gestão financeira e património:
Participação na elaboração da Conta de Gerência e do Orçamento Ordinário;
Gestão de Stocks;
Gestão de Património;
Execução de diversos mapas em folha de cálculo (Excel).
De 04 de maio de 1999 a 08 de abril 2002 - Assistente administrativa na Repartição de contabilidade:
Participação na elaboração da Conta de Gerência e do Orçamento Ordinário;
Gestão de Stocks;
Gestão de Património;
Execução de diversos mapas em folha de cálculo (Excel).
De 02 de dezembro de 1995 a 03 de maio de 1999 - 3.º Oficial na Repartição de contabilidade:
Participação na elaboração da Conta de Gerência e do Orçamento Ordinário;
Gestão de Stocks;
Gestão de Património;
Execução de diversos mapas em folha de cálculo (Excel).
De maio a novembro de 1995 - Administrativa no Instituto de Higiene e Medicina Tropical:
Gestão de Stocks;
Processamento de texto;
Atendimento ao público/telefónico.
De setembro de 1993 a janeiro de 1995 - Administrativa na Escola C+S Francisco de Arruda:
Processamento de Vencimentos; Reconciliações Bancárias; Participação na elaboração da Conta de Gerência;
Processamento de texto (word) e execução de diversos mapas em folha de cálculo (Excel).
De julho a setembro de 1993 - Administrativa no Instituto de Reinserção Social
Responsável pelo Fundo de Maneio;
Processamento de texto (word) e execução de diversos mapas em folha de cálculo (Excel).
2007/2008 - Pós-Graduação em Economia e Políticas Públicas, ISCTE;
16 de setembro de 2011 - Congresso de "Contratação Pública Eletrónica" (9h);
26 de outubro de 2011 - Conferência "O poder de poupar com estratégias de compras";
03 de novembro de 2011 - "Preparação e condução dos procedimentos pré-contratuais", Construlink (8h);
27 a 30 de setembro de 2010 - Workshop prático de contratação pública, INA (28h);
22 e 23 de setembro de 2004 - Compras e Gestão de Stocks, Deloitte (14h);
13 a 17 de setembro de 2004 - Contabilidade patrimonial e documentos de prestação de contas, Deloitte (35h);
21 de junho a 02 de julho de 2004 - Atendimento público: A qualidade e a imagem da organização, ANFUP (27h);
09 a 13 de dezembro de 2002 - Gestão Orçamental/Contabilidade pública, GEDI (24h).
06 a 11 de novembro de 2000 - Aplicação do plano oficial de contabilidade pública, INA (30h);
06 a 10 de setembro de 1999 - Contabilidade Pública, INA (30h);
06 a 19 de outubro de 1998 - Contabilidade orçamental, IST (30h).
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
26 de junho de 2012. - O Diretor, Prof. Doutor João Sàágua.
206209877