1 - Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.) de 24 de maio de 2012, ao abrigo do disposto nos artigos 20.º e 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro e dada a vacatura do lugar, é nomeado, em regime de substituição, no cargo de Diretor do Departamento de Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde, cargo de direção intermédia de 1.º grau, o licenciado Ricardo Jorge Almeida Perdigão Seleiro Mestre, cuja competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação se afiguram plenamente adequadas ao desempenho do cargo, como demonstra a síntese curricular que se publica em anexo.
2 - O presente despacho produz efeitos a partir de 29 de maio de 2012.
5 de junho de 2012. - O Presidente do Conselho Diretivo, Prof. Doutor João Carvalho das Neves.
Síntese Curricular
Dados pessoais
Nome: Ricardo Jorge Almeida Perdigão Seleiro Mestre.
Local e data de nascimento: Serpa, 30 de janeiro de 1978.
Nacionalidade: Portuguesa.
Habilitações Académicas
Programa de Alta Direção de Serviços de Saúde (Escola de Direção e Negócios - AESE) - setembro de 2011 até 13 de dezembro de 2011;
Especialização em Administração Hospitalar (Escola Nacional de Saúde Pública) - setembro de 2005 até 30 de novembro de 2007;
Pós Graduação em Administração de Serviços de Saúde (Universidade Moderna) - setembro de 2003 a julho de 2004;
Licenciatura em Economia (Instituto Superior de Economia e Gestão) - setembro de 1996 até 26 de junho de 2001.
Experiência profissional
Diretor do Departamento de Contratualização da ARS Alentejo, IP - De 2 de maio de 2008 até 28 de maio de 2012;
Membro da Equipa de Coordenação Regional do Alentejo da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) - De 27 de setembro de 2006 até 28 de maio de 2012;
Assessor do Conselho Diretivo da ARS Alentejo, IP - De 2 de maio de 2006 até 1 de maio de 2008;
Formador - De abril de 2005 a abril de 2006;
Técnico Superior nos Serviços Financeiros do Hospital de S. Paulo - Serpa (atual Unidade Local de Saúde do Baixa Alentejo, EPE) - 15 de julho de 2002 até 28 de fevereiro de 2005;
Estágio de Aproximação à Vida Ativa no Banco Espírito Santo (BES) - De 01 de julho a 30 e setembro de 2000.
Informação Adicional
Várias participações como participante e orador em congressos, seminários, workshops e outros encontros na área da saúde;
Investigador na área da saúde, com projetos desenvolvidos na Escola Nacional de Saúde Pública, na Fundação Calouste Gulbenkian, no Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge, entre outras;
Orientador de campo e arguente de alunos do Curso de Especialização em Administração Hospitalar, da Escola Nacional de Saúde Pública;
Elemento da Direção da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa entre 1994 e 1995.
206171044