Considerando que, se encontra vago o cargo de Diretor do Departamento de Suporte Operativo, o qual compete ser dirigido por um dirigente intermédio de 1.º grau;
Considerando que Ana Cristina Ferreira Amoroso das Neves, técnica superior, possui os requisitos legais exigidos e capacidades adequadas, correspondendo assim ao perfil pretendido para o lugar a prover e evidenciado na nota curricular:
1 - Nomeio, em regime de substituição, no cargo de direção intermédia de 1.º grau, do Departamento de Suporte Operativo, a licenciada Ana Cristina Ferreira Amoroso das Neves, nos termos do artigo 27.º, da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro.
2 - O presente despacho produz efeitos a partir de 16 de maio de 2012.
23 de maio de 2012. - O Vogal do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., ao abrigo da delegação de competências, Pedro Cabrita Carneiro.
Nota Curricular
1 - Elementos de Identificação
Nome: Ana Cristina Ferreira Amoroso das Neves
Data de Nascimento: 21/06/1967
2 - Formação Académica
Está atualmente a completar a tese de doutoramento em Estudos Europeus - Políticas Públicas na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. É Mestre em Economia Internacional pelo ISEG, pós-graduada em Economia e Gestão pelo ISCTE, e em Estudos Europeus, pela Universidade Católica Portuguesa. Licenciada em História, pela Universidade de Lisboa, em 1989.
3 - Experiência Profissional:
Desde 1 de março de 2012 que integrou a FCT, tendo ficado como responsável pela equipa oriunda da ex-UMIC cujas competências transitaram para a FCT;
De 1 de setembro de 2008 a 29 de fevereiro de 2012 foi a Responsável por Relações Internacionais da UMIC-Agência para a Sociedade do Conhecimento;
Entre 18 de janeiro de 2002 e 31 agosto de 2008 foi Conselheira Técnica Principal na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER), em Bruxelas;
Entre 1 de março de 1997 e 17 de janeiro de 2002, foi Assessora para as Relações Internacionais do Ministro da Ciência e Tecnologia, o qual era igualmente o responsável pela coordenação das Políticas da Sociedade da Informação no Governo;
Entre 1 de janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1997 foi técnica superior do Gabinete de Assuntos Europeus e Relações Externas (GAERE) do ex-MPAT, sendo responsável pela I&D;
Entre 11 de setembro de 1991 e 31 de dezembro de 1994, foi técnica superior na Direção de Serviços das Questões Tecnológicas e Industriais da Direção-Geral dos Assuntos Europeus, Ministério dos Negócios Estrangeiros.
206141106