Considerando que se mostra temporariamente vago o cargo de Chefe de Divisão de Informática e Comunicações, o qual compete ser dirigido por um dirigente intermédio de 2.º grau;
Considerando que após análise curricular, se verificou que o licenciado Paulo António Urbano Pires de Carvalho, para além de possuir os requisitos legais para o provimento do cargo, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da Lei 2/2204, de 15 de janeiro, na nova redação conferida pela Lei 51/2005 de 30 de agosto, corresponde ao perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objetivos do serviço de acordo com o curriculum vitae anexo;
Considerando que se mostra imprescindível a coordenação da respetiva unidade orgânica e considerando ainda o disposto no n.º 1 do artigo 270.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, nomeio, em regime de substituição e enquanto durar a vacatura do lugar, para exercer as funções de Chefe de Divisão de Informática e Comunicações, o licenciado em Gestão e Administração Pública, Paulo António Urbano Pires de Carvalho.
O presente despacho produz efeitos a 21 de março de 2011
30 de dezembro de 2011. - Em substituição do Inspetor-Geral, nos termos do n.º 6 do Despacho 2215/2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 184, de 24/09/2007, Francisco Dias Lopes, Subinspetor-Geral.
Nota Curricular
1 - Dados pessoais
Nome: Paulo António Urbano Pires de Carvalho
Data de nascimento: 14 de outubro de 1975
2 - Formação académica
Licenciatura em Gestão e Administração Pública, Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas, 1998 - 2002 com a nota final de 14 valores.
Em 2005 conclusão da 5.ª edição do CEAGP, Instituto Nacional de Administração, 2004 - 2005 com a nota final de 16 valores.
3 - Experiência profissional
De 01 de maio de 2009 até 20 de março de 2011, no IIMFAP: com as funções de gestão de aquisição de bens e serviços - Contratos públicos de aprovisionamento e Gestão Procedimental das aquisições de bens e serviços.
De 01 de maio de 2009 até 20 de março de 2011, no IIMFAP: Técnico de implementação de sistemas, com funções de parametrização da solução RIGORE, realização de testes de qualidade da solução, formação de utilizadores e Apoio remoto aos utilizadores.
De 04 de setembro de 1997 até 03 de março de 2005 na Força Aérea Portuguesa: 1.º sargento de Serviço de secretariado e Apoio a Serviços na área de contratação de bens e Serviços, registo de faturas nacionais e internacionais
4 - Formação profissional
Tem participado em vários seminários e ações de formação profissional, no âmbito da aquisição de bens e serviços à luz do CCP e gestão de processos.
205632873