Pelo aviso publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13008/2011 de 21 de Junho de 2011 e na Bolsa de Emprego público com o código de oferta N.º OE201106/0373 de 22 de Junho do corrente ano, foi divulgado o procedimento concursal com vista ao provimento do cargo de Director de Departamento de Administração Urbanistica desta Câmara Municipal.
Nos termos dos n.os 8,9,10 e 11 do artigo 21.º, da Lei 2/2004, de 15 Janeiro, alterada pela Lei 51/2005, de 30 Agosto, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei 104/2006, de 7 Junho, nomeio a Técnica Superior, Maria Leonor Domigos Calisto Lopes, em comissão de serviço, pelo período de três anos, no cargo de Directora de Departamento de Administração Urbanistica, com efeitos a partir de 8 de Novembro de 2011.
Anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional da nomeada.
8 de Novembro de 2011. - O Presidente da Câmara, António Manuel Oliveira Rodrigues.
ANEXO
Nota relativa ao currículo académico e profissional da licenciada Maria Leonor Domingos Calisto Lopes
Currículo académico:
Mestrado em Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico, na Universidade de Évora;
Licenciada em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa;
Currículo profissional:
Em 4 de Março de 2010 foi nomeada Directora do Departamento de Administração Urbanistica, em regime de substituição, na Câmara Municipal de Torres Novas;
De 16 de Julho de 2002 a 3 de Março de 2010, desempenhou funções de Chefe Divisão de Planeamento Urbanístico, na Câmara Municipal de Torres Novas;
Em 16 de Junho de 1995, ingressou na carreira técnica Superior, no Município de Torres Novas;
De 4 de Maio de 1992 a 15 de Junho de 1995, exerceu funções no Gabinete Técnico Local de Torres Novas e Lapas, como técnica superior com um contrato de trabalho a termo certo;
De Abril de 1992 a Janeiro de 1990, exerceu funções de Arquitecta Coordenadora no Gabinete Técnico Local da Câmara Municipal de Sardoal;
Em 1989 exerceu funções como técnica superior na Câmara Muncipal de Trancoso no âmbito do GTL - Gabinete Técnico Local.
305339953