Através do Aviso (extracto) n.º 11235/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 97 de 19 de Maio de 2011 e divulgado na Bolsa de Emprego Público com a referência OE201105/0383 foi aberto procedimento concursal com vista ao preenchimento do cargo de direcção intermédia de 5.º grau - Chefe de Equipa de Prestações do Sistema Previdencial, da Unidade de Prestações e Atendimento, do Centro Distrital de Évora.
Concluído o respectivo procedimento concursal e mediante proposta fundamentada do correspondente júri, nos termos do n.º 6 do artigo 21.º da Lei.º 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada em anexo à Lei 51/2005, de 30 de Agosto, alterado pela Lei 3-B/2010, de 28 de Abril foi, Filipe Duarte Santana dos Santos, nomeado para o referido cargo por Deliberação de 14 de Setembro de 2011 do Conselho Directivo, ter obtido a Classificação Final (CF) mais elevada de entre todos os candidatos opositores ao presente procedimento concursal - 16,80 valores. Acresce que este candidato revela ter o perfil adequado para o cargo e aptidão para o exercício das funções.
A presente nomeação, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, produz efeitos a 14 de Setembro de 2011.
27-09-2011. - O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira de Lemos.
Nota Curricular
Filipe Duarte Santana dos Santos, licenciado em Gestão de Empresas, pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja, é técnico superior da carreira técnica superior do Instituto da Segurança Social, I. P. - Centro Distrital de Évora.
De 16/11/2000 a 02/09/2001 desempenhou funções como técnico superior na equipa técnica do Programa Iniciativa Piloto de Promoção Local do Emprego no Alentejo - Delegação Regional do Alentejo - IEFP, I. P.
De 03/09/2001 a 12/01/2004 exerceu funções de técnico superior no Núcleo de Contas Correntes, Cobranças e Enquadramento de Contribuinte Devedores na Delegação de Évora do IGFSS, I. P.
De 01/10/2001 a 15/08/2003 exerceu funções de Coordenador nesse Núcleo.
De 13/01/2004 a 12/05/2004 desempenhou funções de técnico superior no Núcleo de Inscrição de Contribuintes.
De 13/05/2004 a 28/02/2011 exerceu funções de técnico superior no Núcleo de Gestão de Contribuições, anteriormente designado por Núcleo de Contribuinte.
Em 05/2004 integrou o grupo de trabalho que organizou a transição de serviços da extinta Delegação de Évora do IGFSS, I. P. para o Centro Distrital de Évora do ISS, I. P.
Desde 07/02/2011 que exerce funções de técnico superior na Equipa de Prestações do Sistema Previdêncial da Unidade de Prestações e Atendimento.
205178982