Através do Aviso 10694/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 92 de 12 de Maio de 2011 e divulgado na Bolsa de Emprego Público com a referência OE201105/0217 foi aberto procedimento concursal com vista ao preenchimento do cargo de direcção intermédia de 2.º grau - Director da Unidade de Identificação, Qualificação e Contribuições do Centro Distrital de Coimbra.
Concluído o respectivo procedimento concursal e mediante proposta fundamentada do correspondente júri, nos termos do n.º 6 do artigo 21.º da lei.º 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada em anexo à Lei 51/2005, de 30 de Agosto, alterado pela Lei 3-B/2010, de 28 de Abril foi, Maria Arménia De Oliveira Campos Silva, nomeada para o referido cargo por Deliberação de 14 de Setembro de 2011 do Conselho Directivo, ter obtido a classificação final mais elevada dos candidatos - 18,00. Revelou elevado sentido de responsabilidade, proactividade e dinamismo, estando fortemente motivada para o exercício das funções a exercer. Possui experiência profissional relevante na área de identificação, qualificação e contribuições. Demonstrou elevada caducidade de liderança, visão estratégica adequada e aptidão para gestão orientada para resultados. Evidenciou um forte sentido crítico capaz de inovar, promover e gerir processos de mudança, revelando ter o perfil adequado para o cargo e aptidão para o exercício das funções.
A presente nomeação, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, produz efeitos a 14 de Setembro de 2011.
27-09-2011. - O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira de Lemos.
Nota Curricular
Maria Arménia De Oliveira Campos Silva, licenciada em Direito - Área Jurídico-Forense, pela Universidade De Coimbra, é técnica superior, do Instituto De Segurança Social, I. P. - Centro Distrital de Coimbra.
Início de Funções na Administração Pública em 1 de Agosto de 1984;
Técnica superior no Núcleo Jurídico do Centro Distrital de Coimbra/ISS, I. P. de 1 de Maio de 1995 a 30 de Junho de 2001;
Directora da Unidade de Previdência e Apoio à Família no Centro Distrital de Coimbra/ISS,IP de 1 de Julho de 2001 a 31 de Dezembro de 2007;
Directora da Unidade de Identificação, Qualificação e Contribuições no Centro Distrital de Coimbra/ISS, I. P. desde 1 de Janeiro de 2008.
Pós-graduada em "Estudos Europeus" (FDUC); em "Direito dos Contratos" (UI); em "Processo de Recuperação da Empresas e Falência" (UI) e em "Direito da Medicina" (FDUC);
Diploma de Especialização em "Gestão da Solidariedade" (INA, 2006); FORGEP - Programa de Formação em Gestão Publica (INA, 2009); Diploma de Especialização em Implementação da CAF/DECAF (INA, 2010).
205179532