Considerando o procedimento concursal aberto para o cargo de director do Departamento de Obras Municipais, desenvolvido pelo júri designado para o efeito, nos termos dos n.os 1, 2 e 3 do artigo 21.º da Lei 2/2004 de 15/01, na sua actual redacção, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei 104/2006 de 07/06, publicitado na 2.ª série do Diário da República, 99, de 23 de Maio de 2011;
Considerando a proposta de provimento apresentada pelo júri do procedimento concursal, devidamente fundamentada, em resultado da aplicação dos métodos de selecção aos candidatos admitidos ao procedimento de selecção, em que o candidato Rui Alberto de Oliveira detêm o perfil definido para prosseguir as atribuições e objectivos do cargo posto a concurso.
Por meu despacho, de 14 de Julho corrente, no uso de competência delegada, nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei 93/2004 de 20 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Lei 104/2006 de 7 de Junho, foi provido, em comissão de serviço, pelo período de três anos, eventualmente renovável por iguais períodos de tempo, o candidato Rui Alberto de Oliveira Monteiro, no cargo de director do Departamento de Obras Municipais.
Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 21.º da referida Lei 2/2004, na redacção dada pela Lei 51/2005 de 30 de Agosto, aplicável à Administração Local por força do Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Lei 104/2006, de 7 de Junho, o presente provimento produz efeitos a partir da data do despacho atrás referido.
Nota relativa ao currículo académico e profissional
Nome: Rui Alberto de Oliveira Monteiro.
Habilitações Académicas: Licenciatura em Engenharia Civil.
Formação profissional:
Participação em diversos processos formativos relacionados directamente com o cargo a prover.
Experiência profissional:
Director do Departamento de Obras Municipal, regime de substituição, na CMT, de 01.02.2011 a 13.07.2011;
Técnico Superior, na CMT, de 01.10.2010 a 31.01.2011;
Director Coordenador, na ParqueExpo 98, S. A., 01.03.2009 a 01.07.2011;
Director Executivo, na TomarPolis, 01.07.2002 a 28.02.2009;
Director do Departamento de Obras Municipal, em regime de comissão de serviço, na CMT, 29.06.1994 a 28.02.2009;
Chefe de Divisão de Obras de Construção Civil, em regime de comissão de serviço, na CMT, 01.10.1991 a 28.06.1994;
Chefe de Divisão de Obras de Águas e Saneamento, em regime de comissão de serviço, na CMT, 29.06.1988 a 30.09.1991;
Técnico Superior, na CMT, de 02.01.1985 a 28.06.1988;
Director Técnico, na Construtora M. Faustino e Roque, Lda., de 1983 a 1985;
Projectista/Engenheiro Fiscal, no GAT de Tomar, de 29.03.1983 a 31.12.1984.
14 de Julho de 2011. - A Vereadora, Maria do Rosário Cardoso Simões.
304919977