Nomeação de cargo dirigente
Nos termos do disposto n.º 8 do artigo 21, da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada pela Lei 51/2005 de 30 de Agosto, aplicada à Administração Local pelo Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 104/2006, 7 de Junho, nomeio, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, com efeitos a partir de 13 de Junho de 2011, Manuela Ferreira Justino, Chefe de Divisão de Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Sines, Licenciada em Engenharia Biofísica.
A presente nomeação fundamenta-se na aptidão desta técnica superior para o exercício do cargo, tendo em consideração as suas habilitações académicas e experiência profissional, com destaque para as actividades desenvolvidas em cargos de Chefia e Coordenação relevante para o exercício das funções inerentes às atribuições e objectivos do respectivo serviço, apresentando o perfil adequado e pretendido para os devidos efeitos, conforme extracto do currículo que se anexa ao presente despacho e dele faz parte integrante.
ANEXO
Síntese Curricular
Manuela Ferreira Justino nascida em Vendas Novas, a 07 de Junho de 1965.
Em 1996 concluiu a Licenciatura em Engenharia Biofísica na Universidade de Évora, constando do seu percurso uma Pós-graduação de Sistemas de Gestão Ambiental e um Mestrado em Engenharia Sanitária.
No seu percurso profissional evidenciam-se as seguintes experiências
2010 - De 1 de Janeiro até à presente data - técnica superior na Divisão de Desenvolvimento Ambiental (desempenhando e coordenando os serviços de: saneamento básico (acompanhamento e fiscalização da gestão exploração e obras da concessão dos serviços de água), recolha resíduos sólidos urbanos, limpeza e higiene urbana, limpeza e recolha de fossas sépticas, parque de viaturas dos serviços de serviços urbanos, jardins e espaços verdes).
2008 - De 1 Fevereiro de 2008 com nomeação na categoria de técnica superior de 1.ª classe.
2007 - De 1 Dezembro de 2007 até à data de 9 de Dezembro de 2010: Chefe de Divisão da Divisão Água e Saneamento da Câmara Municipal de Cartaxo, por despacho datado de 1 de Dezembro de 2007.
2005 - De 4 Novembro de 2005 até 9 Dezembro de 2007 Coordenadora da Divisão Água e Saneamento da Câmara Municipal de Cartaxo, por despacho datado de 4 Novembro de 2005.
2004 - De 4 Junho 2004 a 30 Agosto 2004 em regime de prestação de serviço na Divisão de Água e Saneamento.
De 1 Setembro de 2004 até 30 Novembro 2005 técnica superior estagiária, na Divisão Água e Saneamento da Câmara Municipal de Cartaxo, com nomeação definitiva em Dezembro de 2005 na categoria de técnica superior de 2.ª classe.
2002 - De 3 Junho de 2002 até 2 Junho 2004 técnica superior de 2.º classe, na Divisão
Água e Saneamento da Câmara Municipal de Cartaxo em contrato a termo certo.
Possui formação profissional diversificada, enfatizando-se as acções directamente relacionadas com a área de Serviços Urbanos.
09 de Junho de 2011. - A Vice-Presidente da Câmara, Marisa Rodrigues dos Santos.
304797318