Para os devidos efeitos se anuncia que na sequência de processo de selecção para o cargo de Directo/a do Departamento Financeiro, aberto por aviso publicado na Bolsa de Emprego Público, de 5 de Novembro de 2004 e no jornal "Público", nomeei, por meu despacho de 11 de Abril de 2011 e ao abrigo do n.º 3 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, e adaptada à Administração Local pelos Decretos-Lei 93/2004, de 20 de Abril e n.º 104/2006, de 7 de Junho, Margarida Maria Pinto Guimarães, em comissão de serviço, pelo período de três anos, porquanto se considerou que esta reúne todos os requisitos legais para provimento do cargo de direcção intermédia de 1.º grau - Director de Departamento, e possui o perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objectivos do serviço correspondente à respectiva unidade orgânica, como comprova o seu currículo profissional e académico.
Nota curricular
Margarida Maria Pinto Guimarães
Data de nascimento: 9 de Abril de 1953
Habilitações literárias:
Em 1997, concluiu a componente lectiva do Mestrado em Planeamento Regional e Urbano, na Universidade Técnica de Lisboa
Licenciada em Economia, pela Instituto Superior de Economia, em 1976
Carreira e actividade profissional:
Desde Maio de 2002 - Directora do Departamento Financeiro, nos termos do n.º 9, do artigo 4.º, da Lei 49/99, de 24.06, na Câmara Municipal da Amadora
De Novembro de 1995 a Abril de 2002, Chefe da Divisão do Gabinete de Planeamento Integrado, em comissão de serviço, na Câmara Municipal da Amadora
Posse como técnica superior (Economia) Assessora Principal, em 13.05.1991, nos termos da alínea a), do n.º 2, do artigo 9.º, do Decreto-Lei 198/91, de 29 de Maio, na Câmara Municipal da Amadora
De 13.05.1988 a 12.05.1991 - técnica superior (Economia) Assessora, nos termos da alínea a), do n.º 2, do artigo 9.º, do Decreto-Lei 198/91, de 29 de Maio, na Câmara Municipal da Amadora
De 13.05.1985 a 12.05.1988 - técnica superior (Economia) principal, na Câmara Municipal da Amadora
De 21.08.1981 a 12.05.1985 - técnica superior (Economia) de 1.ª Classe, na Câmara Municipal da Amadora
De 15.05.1981 a 20.08.1981 - técnica superior (Economia) de 2.ª Classe, na Câmara Municipal da Amadora
De Novembro de 1977 a Dezembro de 1979 - técnica superior (Economia), na Câmara Municipal de Oeiras
1975/1976 e 1976/1977 - Monitora e assistente eventual, no Instituto Superior de Ciências Biomédicas
De 1990 a 1991 - Membro da equipa de projecto da CIDEC, com trabalhos desenvolvidos na área do Planeamento/Programação e da caracterização sócio-económica e institucional do Concelho de Oliveira do Hospital
De 1988 a 1997 - Consultora, na Câmara Municipal de Almada
11 de Abril de 2011. - Por delegação de competências do Presidente da Câmara, conferida pelo despacho 34/P/2009, de 26.10.2009, a Vereadora Responsável pela Área de Recursos Humanos, Rita Madeira.
304611551