Aviso (extracto) n.º 6148/2011
Nomeações em regime de substituição
Torna-se público de que a Presidente da Câmara, nomeou em regime de substituição, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei 93/2004, de 20.04, republicado pelo Decreto-Lei 104/2006, de 07.06, conjugado com o artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15.01, republicado pela Lei 51/2005, de 30.08, os seguintes trabalhadores:
Técnica Superior, Carla Teresa Vieira Lopes Coquenim, no cargo de Chefe de Divisão de Acção Cultural, com efeitos a 15 de Janeiro de 2011, por despacho de 14 de Janeiro de 2011;
Técnica Superior, Isabel Maria Leal Araújo Mateus, no cargo de Chefe de Divisão de Actividades Económicas, com efeitos a 25 de Janeiro de 2011, por despacho de 26 de Janeiro de 2011;
Técnico Superior, Luís Miguel Alves Matas de Sousa, no cargo de Chefe da Equipa Multidisciplinar da Requalificação Urbana (equiparado a Director de Departamento), com efeitos a 14 de Janeiro de 2011, por despacho de 14 de Janeiro de 2011.
Técnica Superior, Susana Maria Tordo Simões dos Santos, no cargo de Coordenadora do Gabinete de Imprensa (equiparado a Chefe de Divisão), com efeitos a 14 de Janeiro de 2011, por despacho de 13 de Janeiro de 2011.
7 de Fevereiro de 2011. - Por subdelegação de competências da Vereadora dos Recursos Humanos, a Directora do Departamento de Administração Geral, Dr.ª Maria Paula Cordeiro Ascensão.
304322365