Para os devidos efeitos se faz público que foi nomeada, por despacho de 2011/01/18, para o cargo de Chefe de Divisão Administrativa, Maria Noélia da Conceição Pereira, cujo conteúdo se transcreve:
Considerando que:
Terminou o procedimento concursal, para o cargo de Chefe de Divisão Administrativa, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 196, de 08 de Outubro de 2010 e publicado na Bolsa de Emprego Público, conforme previsto no n.º 1 do Artigo 21.º da Lei 2/2004 de 15 de Janeiro, alterada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto.
No uso da competência que me foi delegada ao abrigo do n.º 2 do artigo 69.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, determino:
1.- Nomeio, em regime de comissão de serviço a candidata Maria Noélia da Conceição Pereira.
2.- Nos termos do n.º 9 da supra citada lei o provimento produz efeitos a 19 de Janeiro. A aceitação da nomeação só terá lugar após a publicação no Diário da República do aviso de nomeação.
Sinopse curricular
Maria Noélia da Conceição Pereira
Licenciada em Direito, variante Ciências Jurídicas (Faculdade de Direito - Universidade de Lisboa - Outubro de 1994).
Curso de pós graduação em Administração Autárquica e Desenvolvimento Regional (Faculdade de Economia - Universidade do Algarve - Dezembro de 2001)
Tempo de serviço na Administração Pública/Local: 22 anos e 1 mês e 16 dias.
Tempo de serviço na Carreira Técnica Superior: 12 anos e 11 meses e 16 dias.
Ingressou no quadro da Câmara Municipal de Tavira como terceiro-oficial administrativo em 2 de Dezembro de 1988.
Em 2 de Fevereiro de 1998 foi nomeada estagiária da carreira técnica superior.
Em 13 de Outubro de 1999, foi nomeada técnica superior de 2.ª classe.
No período de 1 de Maio de 2000 a 30 de Abril de 2003, exerceu as funções de jurista no Governo Civil de Faro, em regime de requisição.
No âmbito dessas funções participou na análise de projectos de decreto-lei, Regulamentos, Estatutos dos Governadores Civis, actividade de guarda-nocturno, entre outros.
De 1 de Fevereiro de 2001 a 30 de Abril de 2003 exerceu funções de delegada da Inspecção-Geral das Actividades Culturais.
De 1 de Agosto de 2005 a 20 de Outubro de 2008, exerceu o cargo de Chefe de Divisão da Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Alcoutim.
Desde 1 de Maio de 2010, exerce nesta Câmara Municipal o cargo de Chefe da Divisão Administrativa em regime de substituição
A sua formação profissional estende-se pela participação em várias acções, cursos e seminários.
20 de Janeiro de 2011. - O Presidente da Câmara Municipal, Jorge Botelho.
304244646