Nomeação de pessoal dirigente - direcção intermédia de 2.º grau - Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social, Cultural e Humano
Para os devidos efeitos, torna-se público que, na sequência do aviso do concurso, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 12 de Agosto de 2010, com vista ao provimento do cargo de direcção intermédia de 2.º grau - Chefe de Divisão de Desenvolvimento Social, Cultural e Humano - foram recebidas quatro candidaturas, tendo uma delas sido excluída por não cumprir o n.º 1 do artigo 20.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto.
O Júri do concurso procedeu à avaliação dos respectivos currículos, dos restantes três candidatos. Dois deles faltaram à Entrevista Pública de Selecção.
Nesta conformidade, o Júri do concurso propôs a nomeação da candidata Dora Maria Marques Loureiro, por demonstrar possuir competência técnica específica e profissional que melhor corresponde ao perfil pretendido para o desempenho do cargo e prossecução das atribuições e objectivos do serviço, em virtude da sua experiência, capacidade de coordenação e gestão das actividades relacionadas com as áreas de actuação do lugar a prover.
Assim, ao abrigo do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-B/2010, de 28 de Abril de 2010, conjugado com o artigo 15.º do Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 104/2006, de 7 de Junho, foi nomeada, por despacho do signatário, exarado em 3 de Dezembro de 2010, Dora Maria Marques Loureiro, no cargo de Chefe de Divisão de Desenvolvimento Social, Cultural e Humano, por três anos, renováveis por iguais períodos, com efeito reportados a 1 de Dezembro de 2010, cuja sinopse curricular relevante se publica em anexo.
Castro Daire, 3 de Dezembro de 2010. - O Presidente da Câmara Municipal, José Fernando Carneiro Pereira.
ANEXO
Sinopse curricular relevante
Nome: Dora Maria Marques Loureiro;
Data de Nascimento: 14 de Junho de 1977;
Habilitações Literárias: Licenciatura em Sociologia, pela Universidade da Beira Interior e Mestrado em "Ciências Sociais - Território, Identidade e Património", pelo ISCTE;
Pós Graduações/Especializações: Conhecimento Estratégico na Administração Pública e Especialização em "Ordenamento do Território e Sustentabilidade".
Experiência profissional: De 3 de Julho de 2000 a 29 de Dezembro de 2000, Estagiária (Estágio Profissional em Sociologia - PRODEP), no Gabinete de Acção Social e Cultural da Câmara Municipal de Castro Daire;
De 1 Março de 2001 a 28 de Fevereiro de 2002, Estagiária (Estágio Profissional em Sociologia - IEFP), no Gabinete de Acção Social e Cultural, da Câmara Municipal de Castro Daire;
De 13 de Maio de 2002 a 30 de Junho de 2010, técnica superior - Sociologia, na Câmara Municipal de Castro Daire;
Em 1 de Julho de 2010, nomeada, em regime de substituição, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social, Cultural e Humano, da Câmara Municipal de Castro Daire.
304063287