Em cumprimento do disposto Artigo 21.º, n.º 10, da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto aplicável por força no disposto no artigo 1.º, do D-L n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo D-L n.º 104/2006, de 7 de Junho e artigo 37.º, n.º 1, alínea c) da Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, torna-se público que por Despacho da Senhora Vereadora, Matilde Alves, foi nomeado em 14-10-2010, Cristina Maria Alves Douteiro, para exercer em comissão de serviço, o cargo de Directora de Departamento Municipal de Fiscalização por possuir vasta e comprovada aptidão e experiência profissional.
Nota curricular
Habilitações académicas:
Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa - Porto
Habilitações profissionais
Estágio de advocacia.
Experiência profissional
Desde 7/04/2010 Directora de Departamento Municipal de Fiscalização na Câmara Municipal do Porto, em regime de substituição.
Entre 22/11/2006 a 6/04/2010 Directora do Departamento Municipal de Gestão de Recursos Humanos da Câmara Municipal do Porto.
Entre 09/06/2003 a 21/11/2006, Chefe de Divisão Municipal de Recrutamento e Selecção/Chefe de Divisão Municipal de Selecção e Gestão de Carreiras da Câmara Municipal do Porto
2000/2001, Leccionou na Escola Profissional Profitecla a disciplina de Organização Judiciária/Organização G.S.R. Notariado.
1/7/1994 a 8/06/2003 Técnica superior do quadro de pessoal da actual Direcção-Geral da Administração da Justiça.
1991-1996 - Estágio e exercício de advocacia.
Vários cursos de formação, nomeadamente
Pós-Graduação "Direito Comunitário do Trabalho"
Pós-Graduação "O Novo Contencioso Administrativo"
Pós-Graduação "Direito do Emprego Público"
Pós-Graduação "Direito do Emprego Público" - II
"O Novo Código da Contratação Pública"
"Formação para Altos Dirigentes da Administração Local"
Porto e Direcção Municipal de Recursos Humanos, 2010-10-20. - Directora de Departamento Municipal de Gestão de Recursos Humanos, (Verónica Torgal Ferreira)
303834519