Nomeação em regime de comissão de serviço
Nos termos do n.º 10, do artigo 21.º, da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe é dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, adaptada à Administração Local pelo Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril de 2004, torna-se público que, por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de Setembro de 2010, foi nomeado, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 20.º e n.º 8 e 9 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe é dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 15.º do Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, para o cargo de Chefe da Divisão de Desporto e Equipamentos Desportivos da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, o Técnico Superior Rui Manuel Lopes Ferreira da Silva. A presente nomeação produz efeitos à data do respectivo despacho de nomeação.
Curriculum vitae
Identificação pessoal:
Nome: Rui Manuel Lopes Ferreira da Silva
Data de Nascimento: 14 de Maio de 1972
Cartão do Cidadão n.º 9815752
Contribuinte n.º 202901300
Nacionalidade: Portuguesa
Habilitações literárias:
Licenciatura em Desporto e Educação Física - Opção Complementar de Desporto de Rendimento, pela Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto
Actividade Profissional no Ensino Oficial:
Estágio Pedagógico Integrado, pela Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto, na Escola Secundária Soares Basto em Oliveira de Azeméis no ano lectivo 99/2000.
Professor de Educação Física no 1.º Ciclo do Ensino Básico no Agrupamento de Escolas de S. João da Madeira no ano lectivo 2001/2002.
Outras Actividades Profissionais:
Treinador Principal da Equipa Sénior Masculina da Associação Desportiva Sanjoanense, participante na CNB1 - Zona Norte, na época 2008/09;
Treinador Principal da Equipa Sénior Masculina da Associação Cultural e Recreativa de Vale de Cambra, participante na CNB1 - Zona Norte, nas épocas 2006/07 e 2007/08;
Treinador Adjunto da Equipa Profissional da União Desportiva Oliveirense, participante no campeonato da Liga de Clubes de Basquetebol, nas épocas 2004/05 e 2005/06;
Treinador de basquetebol do G. R. I. B. e da selecção distrital de Aveiro de iniciados masculinos em 2003/04;
Treinador de basquetebol da A. C. R/Vale de Cambra em 2002/03;
Treinador de basquetebol do G. R. I. B em 2001/02;
Coordenador e Professor no projecto Basket na Escola em 2000/01 "protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e U. D. Oliveirense";
Professor de natação na piscina do F. C. P em 1999/2000;
Professor de natação nas piscinas da CERCIAZ e Vale de Cambra em 2000/02;
Jogador profissional ao serviço da U. D. Oliveirense nas épocas de 95/98;
Actividade Profissional Actual - Câmara Municipal de Albergaria-a-velha:
Chefe de Divisão em comissão de serviço, desde 1 de Abril de 2010;
Técnico Superior, área de Desporto, com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 1 de Janeiro de 2010 a 31 de Março de 2010;
Técnico Superior de 1.ª Classe, nomeação, de 30 de Dezembro de 2008 a 31 de Dezembro de 2009;
Técnico Superior de 2.ª Classe, nomeação, de 9 de Fevereiro de 2005 a 29 de Dezembro de 2008;
Técnico Superior Estagiário, nomeação, de 2 de Dezembro de 2003 a 8 de Fevereiro de 2005;
Técnico Superior de 2.ª Classe, contrato a termo certo, de 20 de Maio de 2002 a 1 de Dezembro de 2003.
Responsável Técnico, registado no Instituto do Desporto de Portugal a 06 de Maio de 2008, com renovação a 30 de Novembro de 2009, das Piscinas Municipais de Albergaria-a-Velha, da Branca e de S. João de Loure.
Responsável pela:
Organização, Gestão e Coordenação das instalações desportivas do Concelho de Albergaria-a-Velha, a saber: Pavilhão Polidesportivo de Albergaria-a-Velha; Pavilhão Polidesportivo da Branca; Estádio Municipal de Albergaria-a-Velha; Estádio Municipal da Branca; Piscina Municipal de Albergaria-a-Velha; Piscina Municipal da Branca; Piscina Municipal de S. João de Loure;
Recursos humanos afectos aos serviços e equipamentos desportivos;
Programa de Actividades Aquáticas, dirigido aos munícipes do Concelho de Albergaria-a-Velha e Outros, designado por "Escola Municipal de Natação";
Programa de Expressão e Educação Físico-Motora, dirigido aos Jardins de Infância Públicos do Concelho de Albergaria-a-Velha, designado por "Chapinhar", nos anos lectivos 2004/05, 2005/06, 2006/2007, 2007/08, 2008/09 e 2009/10;
Programa de Actividade Física, dirigido aos munícipes do Concelho de Albergaria-a-Velha com idade igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco) anos, designado por "Actividade Física Sénior";
Programa de Expressão e Educação Físico-Motora, dirigido aos Jardins de Infância Públicos e Privados do Concelho de Albergaria-a-Velha, designado por "Saltitar";
Programa de Expressão e Educação Físico-Motora, dirigido aos alunos do 1.ºCEB do Concelho de Albergaria-a-Velha, designado por "Despertar";
Elaboração dos Regulamentos de Utilização do Pavilhão Polidesportivo de Albergaria-a-Velha e da Branca, publicados na II SÉRIE do Diário da República N.º 35 de 11 de Fevereiro de 2003;
Campos de Férias de Albergaria-a-Velha, com Alvará, dirigido a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos, realizados na 1.ª quinzena do mês de Julho, nos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010;
Actividades e Eventos desportivos, de carácter regional, nacional e internacional, organizados pelo Município de Albergaria-a-Velha e ou em parceria com outras entidades
Responsável pela Elaboração: de Programas de Apoio ao Associativismo, bem como medidas/acções de Incentivo e Fomento da Actividade Física e Desportiva no Município de Albergaria-a-Velha; da Carta de Equipamentos Desportivos Municipais; e do Programa Municipal de Educação, como elemento de uma equipa multidisciplinar;
Paços do Município de Albergaria-a-Velha, 27 de Setembro de 2010. - O Presidente da Câmara Municipal, João Agostinho Pinto Pereira.
303735731