Nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, com a alteração introduzida pelo artigo 29.º da Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro, nomeio o Técnico Superior da carreira geral de Técnico Superior do mapa de pessoal da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, António Manuel Faria Camarate de Campos, para exercer em regime de substituição, o cargo de Director de Serviços de Agricultura e Pescas.
A presente nomeação é fundamentada no perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objectivos do serviço e na competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme nota curricular anexa.
O presente despacho produz efeitos a 1 de Setembro de 2010.
17 de Setembro de 2010. - O Director Regional, João Filipe Chaveiro Libório.
Nota curricular
Identificação
Nome - António Manuel Faria Camarate de Campos
Data de Nascimento - 11-03-1951
Habilitações académicas:
Licenciatura em Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa (1976).
Formação Profissional
Releva-se da formação profissional:
Curso "Gestão por Objectivos e Avaliação do Desempenho", 21 horas (2006);
Curso "Seminário de Alta Direcção", 40 horas (2005);
Curso "Comunicação nas Organizações", 18 horas (1996);
Curso "Análise da Competitividade da Agricultura Portuguesa no Contexto do Mercado Agrícola Comum", 30 horas (1988);
Experiência Profissional
30-05-2007 - Designado, pelo Despacho 37/2007, da mesma data, do Director Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, coordenador do Núcleo de Coordenação dos Centros de Experimentação, Demonstração e Divulgação, funções que desempenhou até 31-08-2010;
01-06-2004 - Nomeado, em comissão de serviço, por despacho do Director Regional de Agricultura do Alentejo, de 5-05-2004, Director de Serviços de Agricultura, da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, cargo que exerceu até 28-02-2007;
02-02-2004 - Nomeado, em regime de substituição, por despacho do Director Regional de Agricultura do Alentejo, de 2-02-2004, Director de Serviços de Agricultura, da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo;
29-11-1999 - Nomeado, em comissão de serviço, por despacho de S.E. o Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, da mesma data, Director de Serviços de Agricultura, da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo;
19-05-1997 - Nomeado, em comissão de Serviço, por despacho de S.E. o Secretário de Estado da Agricultura, de 08-05-1997, Chefe de Divisão da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, conforme publicação no DR, 2.ª série, n.º 144, de 25-06-1997;
20-07-1993 - Nomeado, em comissão de serviço, por despacho de S.E. o Secretário de Estado da Agricultura da mesma data, Chefe de Divisão da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, conforme publicação no DR, 2.ª série, n.º 189, de 13-08-1993;
18-07-1979 - Por proposta do Director-Geral de Hidráulica e Engenharia Agrícola, louvado por S.E. o Secretário de Estado do Fomento Agrário, conforme publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 183, de 9-08-1979;
23-02-1979 - Designado pelo Director-Geral de Hidráulica e Engenharia Agrícola, coordenador de todos os trabalhos inerentes aos estragos causados pelas cheias da bacia hidrográfica do Tejo, de Fevereiro de 1979;
20-10-1978 - Designado pelo Director-Geral de Hidráulica e Engenharia Agrícola, para exercer interinamente, as funções de responsável do Núcleo de Parque de Máquinas da Direcção-Geral de Hidráulica e Engenharia Agrícola.
203729981