De acordo com o previsto no n.º 5 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção introduzida pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, o júri do concurso de selecção para o provimento do cargo de chefe de divisão de Recursos Humanos da Direcção Regional de Educação do Norte apresentou a proposta de nomeação de José Eduardo Teixeira Silva como sendo o candidato que possui maior competência técnica e aptidão para o exercício do referido cargo, correspondendo ao perfil exigido.
Nestes termos e atento o disposto nos n.os 8 e 9 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção introduzida pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, concordo com a proposta do júri, pelo que nomeio no cargo de chefe de divisão de Recursos Humanos da Direcção Regional de Educação do Norte, em comissão de serviço e pelo período de três anos, o licenciado José Eduardo Teixeira Silva.
16 de Junho de 2010. - O Director Regional de Educação do Norte, António Leite.
Curriculum vitae
Identificação:
José Eduardo Teixeira da Silva, natural de Chaves
Habilitações Académicas:
Licenciatura em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Actividade profissional:
Assessor Principal da Carreira técnica superior do Ministério da Educação, com efeitos a 2008/04/01.
Nomeado Coordenador da Equipa de Apoio às Escolas Leça e Baixo Ave, no âmbito da Direcção Regional de Educação do Norte, por Despacho 2/2007, de 30 Agosto, com efeitos a 1 de Setembro de 2007, cargo que vem desempenhando até à presente data;
Nomeado Coordenador Educativo do Porto - DREN, por Despacho 6648/2005, com efeitos a 1 de Setembro de 2004;
Nomeado Coordenador Adjunto dos Centros de Área Educativa do Grande Porto e do Tâmega - DREN, em 5 de Fevereiro de 1997;
Nomeado Coordenador Adjunto do Centro de Área Educativa da Cidade do Porto - DREN, funções que exerceu desde 2 de Agosto de 1996 até 31 de Agosto de 2004;
Requisitado no Centro de Área Educativa do Porto - DREN, desde 1 de Setembro de 1991 até 1 de Agosto de 1996, executando funções técnico-pedagógicas, tendo sido responsável pelos recursos humanos do Centro de Área Educativa do Porto entre Outubro de 1994 e 1 de Agosto de 1996.
Outros cargos desempenhados no âmbito das funções docentes:
Secretário do Conselho Directivo (1982/84)
Vice-presidente do Conselho Directivo (1989/91)
Coordenador dos Directores de Turma (1984/86)
Delegado de Disciplina de Português (1988/89)
Outras funções desempenhadas:
Representante da DREN nos Conselhos Municipais da Educação de Matosinhos, Vila Conde; Póvoa de Varzim, Santo Tirso e Trofa;
Representante da DREN nos PDM dos Concelhos de Vila Nova de Gaia, Vila Conde e Póvoa de Varzim;
Coordenador da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Gestão de Recursos Humanos (EMAGRH) da DREN, tendo a seu cargo, entre outras, a responsabilidade dos concursos de professores da região norte.
Realização, como formador, de várias acções de formação para Presidentes de Conselhos Directivos/Executivos e Chefes de Administração Escolar, sobre "Resolução dos Principais Problemas de Recursos Humanos e Pedagógicos com que se deparam às Escolas";
Formador em acções de Formação acreditadas pelo DGAE, designadamente:
"Estatuto Remuneratório Pessoal Docente e não Docente "(90 horas);
"Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças do Pessoal Docente e não Docente "(150 horas).
Formação Relevante
Curso"Gestão Integrada de Recursos Públicos - GIRP", organizado pelo IGAP, em Dezembro de 2000;
Curso"Gestão de Desempenho Organizacional: SIADAP-QUAR", dinamizado pelo IGAP, em Março de 2008;
Curso"Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado", promovido pela DREN, em Março de 2007;
Seminário"A Administração Educativa - das Políticas às Práticas", dinamizado pelo Ministério da Educação, nos dias 15 e 16 de Fevereiro de 2007;
Oficina de Formação de 50 horas "Implementação do POC Educação em Entidades Piloto ", acreditada pelo conselho científico - Pedagógico da Formação Contínua;
Acção de Formação de 25 horas, "Gestão de Projectos ", realizada no âmbito da Estrutura de Apoio à Gestão dos Investimentos para a reforma do Estado e da Administração Pública (Eixo III do Programa Emprego, Formação e Desenvolvimento Social)
Outros:
Co-autor do livro "O Concelho de Murça - retalhos para a sua história", publicado pela Câmara Municipal de Murça, em 1992.
203406336