1 - De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pela Lei 68/2013, de 29 de agosto, foi aberto procedimento concursal para seleção do titular do cargo, de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor do Departamento de Administração e Gestão de Recursos, previsto no n.º 1 dos artigos 1.º e 2.º dos Estatutos do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P., aprovados pela Portaria 393/2012, de 29 de novembro
2 - O referido procedimento foi publicitado e concluído de acordo com os respetivos condicionalismos e formalismos legais, tendo o Júri do concurso apresentado proposta de designação do licenciado Ricardo Filipe Moreira Antunes Tamagnini Bandeirinha para o desempenho daquele cargo, com base nos factos, razões e fundamentos constantes da referida proposta, que integra o respetivo procedimento concursal.
3 - Tendo em conta a citada proposta de designação, considera-se que o candidato proposto possui a competência técnica, a experiência profissional e a aptidão necessárias para o exercício do cargo, bem como o perfil adequado para o exercício das funções em causa.
4 - Pelo exposto, designo para o cargo de Diretor do Departamento de Administração e Gestão de Recursos o licenciado Ricardo Filipe Moreira Antunes Tamagnini Bandeirinha, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos a partir de 01 de novembro de 2013, nos termos dos números 9 e 10 do artigo 21.º Lei 2/2004.
5 - A nota curricular do licenciado Ricardo Filipe Moreira Antunes Tamagnini Bandeirinha fica junta ao presente despacho, dele fazendo integrante.
31 de outubro de 2013. - O Presidente do Conselho Diretivo do IFAP, I. P., Luís Souto Barreiros.
Sinopse curricular
Dados Pessoais:
Ricardo Filipe Moreira Antunes Tamagnini Bandeirinha nasceu em Lisboa, em 30 de outubro de 1972.
Formação Académica:
Licenciatura em Estatística e Investigação Operacional pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 1990-1995.
Pós-Graduação em Investigação Operacional pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 1996.
Pós-Graduação Programa Avançado de Gestão para Executivos pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, 2004.
Experiência Profissional:
Diretor do Departamento de Administração e Gestão de Recursos do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas desde 30 de novembro de 2012 até à data atual.
Diretor do Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas de 21 de maio de 2012 a 29 de novembro de 2012.
Chefe da Divisão de Gestão de Frota do Departamento de Reparação e Manutenção Mecânica da Câmara Municipal de Lisboa de 26 de novembro de 2002 até 20 de maio de 2012.
Técnico Superior de Matemáticas Aplicadas, na Divisão de Estudos e Projetos Especiais do Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos da Câmara Municipal de Lisboa de 1 de maio de 1996 até 25 de novembro de 2002.
Outros elementos:
Vogal do Conselho de Coordenação da Avaliação do SIADAP no IFAP, I. P.; vogal da Comissão Paritária do SIADAP no IFAP, I. P.; representante da Câmara Municipal de Lisboa na comissão de segurança, higiene e saúde; representante da Câmara Municipal de Lisboa na Comissão Paritária do Grupo de Pessoal Operário; presidente de júri de vários concursos de pessoal, internos, externos e ofertas públicas de emprego; presidente de júri de vários concursos públicos para o fornecimento de bens e serviços; coordenador de diversos estágios curriculares de alunos universitários; participação em diversos congressos e conferências, nacionais e estrangeiros.
207372753