Por despacho de 26 de junho de 2013 do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa:
1 - Foi designada em comissão de serviço, por três anos, renovável por iguais períodos de tempo, para o cargo de Chefe de Divisão de Recursos Humanos da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, a licenciada Maria Madalena Palmeiro Papinha Carvalho, pertencente à carreira técnica superior do mapa de pessoal da Secretaria Geral do Ministério das Finanças, na sequência de procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia do 2.º grau, nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, por reunir todas as condições para o exercício do cargo, sendo detentora da competência técnica e da aptidão e perfil pretendidos para prosseguir os objetivos do lugar a prover.
2 - O presente despacho produz efeitos a 26 de junho de 2013.
Nota Curricular
Dados Pessoais:
Nome: Maria Madalena Palmeiro Papinha Carvalho
Data de Nascimento: 5 de março de 1961
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, em 1990, tendo concluído o estágio de advocacia em março de 1998.
Atividade profissional:
Desde 10 de setembro de 2012 exerce funções, em regime de substituição, como Chefe de Divisão de Recursos Humanos, na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, para as quais foi nomeada pelo Despacho 12967/2012, de 7 de setembro, do Magnifico Reitor da Universidade Nova de Lisboa;
De 15 de fevereiro de 2010 a 9 de setembro de 2012, exerceu funções, em regime de substituição, como Chefe de Divisão de Gestão e Administração de Pessoal na Secretaria Geral do Ministério das Finanças;
De 6 de janeiro de 2010 a 14 de fevereiro de 2010, desempenhou funções como Consultora Jurídica, na Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso, na Secretaria Geral do Ministério das Finanças;
Em 1 de outubro de 2009 até 5 de janeiro de 2010, foi nomeada, em regime de substituição, Coordenadora do Centro de Atividades "Gestão de Recursos Humanos" do INRB, I. P. (Instituto Nacional de Recursos Biológicos);
A partir de 4 de junho de 2008 passou a integrar o quadro de pessoal da Secretaria Geral do Ministério das Finanças e Administração Pública, na carreira de Consultor Jurídico, desempenhando funções na Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso;
Em março de 1996 ingressou na carreira de Consultor Jurídico, do quadro de pessoal do INGA (Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola), tendo desempenhado funções de Coordenadora do Núcleo de Contraordenações, no período de junho de 2002 a outubro de 2003;
Entre 1989 e 1996 desempenhou funções como técnica superior e responsável pela implementação do Serviço de Normalização na Biblioteca Nacional, coordenação do funcionamento do ONS (Organismo de Normalização Sectorial) e elaboração e acompanhamento do Projeto SINFRAPEDIP no âmbito do Programa PEDIP II;
Por transferência, em setembro de 1984, passou a integrar o quadro de pessoal da Biblioteca Nacional;
Entre 1981 e 1984 integrou o quadro de pessoal do INA (Instituto Nacional de Administração).
25 de julho de 2013. - O Diretor, Prof. Doutor J. M. Caldas de Almeida.
207152668