Por despacho de 20 de setembro de 2010 do Reitor da Universidade de Lisboa, proferido ao abrigo do n.º 1 do artigo 20.º e dos n.os 8, 9 e 10 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com a nova redação dada pela Lei 51/2005, de 30 de agosto, foi nomeado em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo e por conveniência urgente de serviço, como Chefe de Divisão dos Serviços Técnicos da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, o licenciado Nuno Jorge Cardoso Alves Abrantes, possuidor de experiência e formação relevantes para o exercício das correspondentes funções evidenciadas na nota curricular anexa ao presente despacho.
A presente nomeação produziu os seus efeitos no período compreendido entre 5 de agosto de 2010 e 31 de julho de 2011. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de junho de 2013. - A Diretora, Prof.ª Doutora Luísa Barros.
Nota curricular
Nome: Nuno Jorge Cardoso Alves Abrantes
Data de nascimento: 19 de abril de 1965
Habilitações académicas: Curso Superior de Informática, no ramo em Informática de Gestão no Instituto Politécnico Autónomo.
Atividade profissional:
Chefe de Divisão dos Serviços Técnicos da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa desde 1 de janeiro de 2010 até 31 de julho de 2011;
Chefe de Divisão dos Serviços Técnicos da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa desde 29 de dezembro de 2008 a 31 de dezembro de 2009;
Coordenador dos Serviços Técnicos da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa desde 3 de outubro de 2003;
Coordenador dos Serviços de Informática em 2 de outubro de 2003;
Especialista de Informática do grau 2, nível 1 do quadro da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, desde 26 de dezembro de 2007, tendo integrado o quadro de pessoal da Faculdade em 5 de maio de 2003;
Ingresso na Administração Pública como estagiário da Carreira de Especialista de Informática na Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) em 3 de dezembro de 2001, onde se manteve até 4 de maio de 2003;
Exercício de funções em empresa privada como responsável pela área de informática e telecomunicações de 4 de setembro de 1988 a 30 de setembro de 2000.
Formação Profissional:
FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública - INA
MS EXCHANGE 2003 SERVER;
Managing and Maintaining Microsoft Windows Server 2003 Environment;
SIADAP - Avaliação do Desempenho;
Curso de comunicações e redes: configuração e interligação de equipamentos;
Construção e gestão de Websites;
Curso de Administração do SIGES;
Administração de Sistemas e Redes Microsoft.
Outros elementos:
Louvor obtido em 9 de setembro de 2005, publicado no Diário da República de 27 de setembro de 2005;
Membro de júris de diversos concursos para pessoal não docente;
Integra diversos grupos de trabalho da Universidade de Lisboa, relacionados com áreas de infraestruturas de dados e outras áreas estratégicas da Faculdade.
207086986